G E O P L Á N , spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
G E O P L Á N , spol. s r.o. v likvidaci (47450789) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kyjevská 205, 53003 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 7. 1992 a je stále aktivní. G E O P L Á N , spol. s r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o G E O P L Á N , spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro G E O P L Á N , spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 7. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2403 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47450789 | |
Jméno: | G E O P L Á N , spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.7.1992 |
Zapsána dne: | 7.7.1992 | |
Rozhodnutím jediného společníka byla společnost G E O P L Á N, spol. s r.o. ke dni 29. 1. 2020 zrušena a k tomuto dni tak vstoupila do likvidace. | 29.1.2020 | |
Změna společenské smlouvy(dodatek) ze dne 12.5.1993. | 10.6.1993 - 14.1.2010 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 23.6.1992 dle zák.č.513/91 Sb. | 7.7.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.9.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.7.1992 - 22.9.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kyjevská 205, Pardubice 53003, Česká republika | 16.6.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výkon zeměměřicských činností | 15.3.1995 |
Realitní kancelář, zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí | 10.6.1993 |
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací | 10.6.1993 - 14.1.2010 |
Podnikatelská činnost v oboru zhotovování a provádění geodetických a kartografických prací | 7.7.1992 - 15.3.1995 |
Jednatel | Ing. Marie Pfeiferová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2017 |
Adresa | Kyjevská 205, 53003 Pardubice |
Jednatel | Ing. Petr Pfeifer |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 3.7.2017 |
Adresa | Kyjevská 205, 53003 Pardubice |
Jednatel | Ing. Petr Pfeifer |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 3.7.2017 |
Adresa | Kyjevská 205, 53003 Pardubice |
Jednatel | Ing. Petr Pfeifer |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 16.6.2016 |
Adresa | Kyjevská 205, 53003 Pardubice |
Jednatel | Ing. Milan Foltinský |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.1992 do 14.1.2010 |
Adresa | Závodu míru 1888, 53000 Pardubice |
Jednatel | Ing. Petr Pfeifer |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.1992 do 14.1.2010 |
Adresa | Kyjevská 205, 53003 Pardubice |
IČO (identifikační číslo): | 47450789 |
---|---|
Jméno: | G E O P L Á N , spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kyjevská 205, Pardubice 53003 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1995 |
Přerušeno od | 3. 9. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 5. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 5. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 5. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 28. 8. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marie Pfeiferová |
---|
IČO: | 47450789 |
---|---|
Firma: | G E O P L Á N , spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice IV |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 7. 1992 |
Sídlo: | Kyjevská 205, Pardubice 53003 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Zeměměřické a kartografické činnosti |