FYTOPELETY s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FYTOPELETY s.r.o. v likvidaci (28748581) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 35, 40002 Velké Chvojno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 10. 2011 a je stále aktivní. FYTOPELETY s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FYTOPELETY s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FYTOPELETY s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30586 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28748581 | |
Jméno: | FYTOPELETY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.10.2011 |
Zapsána dne: | 10.10.2011 | |
Právním důvodem zrušení společnosti je usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 3. 2021, č.j. 20 Cm 97/2020-10 (právní moc dnem 11. 5. 2021), kterým bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a nařízení její likvidace soudem. | 28.5.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.10.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 35, Velké Chvojno 40002, Česká republika | 14.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | V Zahrádkách 720/2, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 10.10.2011 - 14.4.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 14.4.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.10.2011 |
jednatel | Roman Holý |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2020 |
Adresa | 38, 40502 Heřmanov |
jednatel | Roman Holý |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2018 do 4.9.2020 |
Adresa | 35, 40002 Velké Chvojno |
jednatel | Roman Holý |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2017 do 18.11.2018 |
Adresa | 38, 40502 Heřmanov |
jednatel | Roman Holý |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2017 do 18.11.2018 |
Adresa | 38, 40502 Heřmanov |
Jednatel | Ing. Miloš Dolník |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2015 do 29.11.2017 |
Adresa | Květinová 177, 40322 Ústí nad Labem |
Jednatel | Ing. Josef Červeňanský |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2015 do 29.11.2017 |
Adresa | Pohraniční stráže 360/26, 41701 Dubí |
Jednatel | Ing. Josef Červeňanský |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2011 do 14.4.2015 |
Adresa | Pohraniční stráže 360/26, 41701 Dubí |
Jednatel | Ing. Miloš Dolník |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2011 do 14.4.2015 |
Adresa | Květinová 177, 40322 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 28748581 |
---|---|
Jméno: | FYTOPELETY s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 10. 2011 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 35, Velké Chvojno 40002 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2011 |
Přerušeno od | 17. 12. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2011 |
Přerušeno od | 17. 12. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Holý |
---|
IČO: | 28748581 |
---|---|
Firma: | FYTOPELETY s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Velké Chvojno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 10. 2011 |
Sídlo: | 35, Velké Chvojno 40002 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Výroba koksárenských produktů |
Ostatní zpracovatelský průmysl |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |