FVE 71 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FVE 71 s.r.o. (06683801) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 2017 a je stále aktivní. FVE 71 s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o FVE 71 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FVE 71 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 12. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 103651 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06683801 | |
Jméno: | FVE 71 s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.12.2017 |
Zapsána dne: | 20.12.2017 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.12.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rooseveltova 612/40, Praha 16000, Česká republika | 3.9.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Karlovarská 451/70, Plzeň 32300, Česká republika | 16.7.2021 - 3.9.2024 |
Adresa: | Ladova 1814/31, Brno 62100, Česká republika | 16.9.2019 - 16.7.2021 |
Adresa: | Vídeňská 546/55, Brno 63900, Česká republika | 20.12.2017 - 16.9.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu těchto oborů činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Pronájem a půjčování věcí movitých. | 4.9.2024 |
Výroba elektřiny | 3.9.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu těchto oborů činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Pronájem a půjčování věcích movitých. | 3.9.2024 - 4.9.2024 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 3.9.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.12.2017 - 3.9.2024 |
Jednatel | PhDr. Antonín Bušta |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2024 |
Adresa | Palackého 300, 25263 Roztoky |
Jednatel | PhDr. Ondřej Nezdara |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2024 |
Adresa | Rooseveltova 612/40, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Fast |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 do 3.9.2024 |
Adresa | Pod Rozhlednou 557/38, 31200 Plzeň |
jednatel | Ing. Jiří Fast |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2021 do 5.6.2024 |
Adresa | Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň |
jednatel | Ing. Ivo Fránek |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2018 do 11.6.2021 |
Adresa | Čelakovského 1759/10, 67801 Blansko |
jednatel | Ing. Ivo Fránek |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2017 do 1.11.2018 |
Adresa | Stařeckého 1591/8, 67801 Blansko |
IČO (identifikační číslo): | 06683801 |
---|---|
Jméno: | FVE 71 s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 12. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rooseveltova 612/40, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Ondřej Nezdara |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Antonín Bušta |
IČO: | 06683801 |
---|---|
Firma: | FVE 71 s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 12. 2017 |
Sídlo: | Karlovarská 451/70, Plzeň 32300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |