FV Invest s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FV Invest s.r.o. (28986652) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Klikatá 778/18, 15800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 2009 a je stále aktivní. FV Invest s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FV Invest s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FV Invest s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 157995 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28986652 | |
Jméno: | FV Invest s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.11.2009 |
Zapsána dne: | 6.11.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.9.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.11.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klikatá 778/18, Praha 5 15800, Česká republika | 6.11.2009 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská činnost | 4.12.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.11.2009 |
jednatel | Tomáš Konrád |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2023 |
Adresa | Johančina 3378, 41501 Teplice |
jednatel | Aleš Konrád |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 |
Adresa | Klikatá 778/18, 15800 Praha |
jednatel | Tomáš Konrád |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2019 do 6.9.2023 |
Adresa | Pod Bořní 353, 41801 Bílina |
jednatel | Tomáš Konrád |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2014 do 22.8.2019 |
Adresa | Okružní 324, 41722 Háj u Duchcova |
jednatel | Aleš Konrád |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 do 10.2.2016 |
Adresa | Klikatá 18, 15800 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 28986652 |
---|---|
Jméno: | FV Invest s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 11. 2009 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Klikatá 778/18, Praha 15800 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2017 |
Přerušeno od | 19. 2. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 11. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Konrád |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Aleš Konrád |
IČO: | 28986652 |
---|---|
Firma: | FV Invest s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 11. 2009 |
Sídlo: | Klikatá 778/18, Praha 15800 |
---|
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |