FUROX,s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FUROX,s.r.o. (25755943) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 1999 FUROX,s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FUROX,s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FUROX,s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 67365 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25755943 | |
Jméno: | FUROX,s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.4.1999 |
Zapsána dne: | 20.4.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bečvářská 445, Praha 9-Újezd nad Lesy 19016, Česká republika | 20.4.1999 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
přípravné práce pro stavby | 9.6.2004 |
dokončovací stavební práce | 9.6.2004 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příl.1,2,3 zák. č.455/91 Sb. | 20.4.1999 |
Jednatel | Nikolai Klichine |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2001 |
Adresa | Soudní 4, 14000 Praha 4 |
Jednatel | Hynek Robl |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.1999 do 7.11.2001 |
Adresa | Livornská 443, Praha 10-Horní Měcholupy |
Jednatel | Dana Pazderová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.1999 do 7.11.2001 |
Adresa | Na výsluní 1058/2, Neratovice |
IČO: | 25755943 |
---|---|
Firma: | FUROX,s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 21 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 4. 1999 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Příprava staveniště |
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Nespecializovaný velkoobchod |