FRYNO GROUP s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FRYNO GROUP s.r.o. "v likvidaci" (28570472) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Chatek 1009/5, 72525 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2008 FRYNO GROUP s.r.o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FRYNO GROUP s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FRYNO GROUP s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 32493 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28570472 | |
Jméno: | FRYNO GROUP s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.12.2008 |
Zapsána dne: | 19.12.2008 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 41 Cm 24/2012-9, ze dne 21.3.2012, které nabylo právní moci dne 8.5.2012, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 21.5.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.12.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Chatek 1009/5, Ostrava 72525, Česká republika | 7.10.2010 |
---|---|---|
Adresa: | 181, Janovice 73911, Česká republika | 19.12.2008 - 7.10.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.12.2008 - 27.6.2013 |
jednatel | Tomáš Kvašný |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2019 |
Adresa | Gorkého 1470/13, 70200 Ostrava |
jednatel | Ervín Cvejn |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2024 |
Adresa | Lumírova 551/15, 70030 Ostrava |
jednatel | Ervín Cvejn |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2020 do 1.3.2024 |
Adresa | Mitrovická 265/349, 72400 Ostrava |
jednatel | Ervín Cvejn |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2015 do 25.1.2020 |
Adresa | 181, 73911 Janovice |
jednatel | Tomáš Kvašný |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2015 do 15.3.2019 |
Adresa | Bachmačská 1773/15, 70200 Ostrava |
jednatel | Ervín Cvejn |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 20.7.2015 |
Adresa | 181, 73911 Janovice |
jednatel | Tomáš Kvašný |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2015 do 20.7.2015 |
Adresa | Bachmačská 1773/15, 70200 Ostrava |
jednatel | Tomáš Kvašný |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 18.7.2015 |
Adresa | Zelená 2521/87, 70900 Ostrava |
jednatel | Tomáš Kvašný |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2010 do 25.7.2014 |
Adresa | Palackého 729/54, 70200 Ostrava |
jednatel | Tomáš Kvašný |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 7.10.2010 |
Adresa | Mánesova 2769/8, 70200 Ostrava |
IČO: | 28570472 |
---|---|
Firma: | FRYNO GROUP s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Polanka nad Odrou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 2008 |
Sídlo: | U Chatek 1009/5, Ostrava 72525 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |