FRUTEK, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FRUTEK, spol. s r.o. (63908271) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Americká 177/35, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 1996 FRUTEK, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FRUTEK, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FRUTEK, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 1. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 155247 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63908271 | |
Jméno: | FRUTEK, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.1.1996 |
Zapsána dne: | 22.1.1996 | |
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti SOGAS a.s., IČ 26089378, se sídlem Americká 177/35, Vinohrady, 120 00, Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 15613, která byla zr ušena bez likvidace a současně veškeré jmění společnosti Knorr - Weyland s.r.o., IČ: 64361241, se sídlem Americká 177/35, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 154950, která byla rovně ž zrušena bez likvidace. | 24.11.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.1.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Americká 177/35, Praha 12000, Česká republika | 5.12.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Biskupská 3/1754, Praha 1 11000, Česká republika | 27.7.2009 - 5.12.2012 |
Adresa: | Písecká 1115, Strakonice 38602, Česká republika | 20.2.1998 - 27.7.2009 |
Adresa: | Písecká 1160, Strakonice 38602, Česká republika | 22.1.1996 - 20.2.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.11.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.1.1996 - 24.11.2014 |
jednatel | Mag. Norbert Thumfart MBA |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2009 |
Adresa | 90, 4204 Reichenau im Mühlkreis |
jednatel | Václav Louda |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2005 do 27.7.2009 |
Adresa | Na Chuchli 776, 33901 Klatovy |
jednatel | Gerhard Kerschbaummayr |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2008 do 27.7.2009 |
Adresa | Summerau 219, 4261 Rainbach |
jednatel | Mag. Norbert Josef Thumfart |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2001 do 21.1.2008 |
Adresa | , 4204 Reichenau |
jednatel | Otto Weyland |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2001 do 15.12.2005 |
Adresa | Schlossgasse 8, Schärding |
jednatel | Lenka Hradová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2000 do 30.5.2005 |
Adresa | 106, 37382 Boršov nad Vltavou |
jednatel | Antonín Pecha |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1997 do 29.12.2000 |
Adresa | 360, Dražejov |
jednatel | ing. Petr Hadrava |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.1996 do 13.8.1997 |
Adresa | Pelhřimovská 9/339, Praha 4 |
IČO: | 63908271 |
---|---|
Firma: | FRUTEK, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 22. 1. 1996 |
Sídlo: | Americká 177/35, Praha 12000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |