FRISÖR KLIER správní s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FRISÖR KLIER správní s.r.o. (25624148) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U nákladového nádraží 3146/6, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 11. 1997 a je stále aktivní. FRISÖR KLIER správní s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FRISÖR KLIER správní s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FRISÖR KLIER správní s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 11. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 55750 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25624148 | |
Jméno: | FRISÖR KLIER správní s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.11.1997 |
Zapsána dne: | 18.11.1997 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 11.4.2014 - 10.10.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 11.4.2014 |
Základní kapitál | 75 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.1.2003 | |
Základní kapitál | 40 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.2.2001 - 27.1.2003 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.11.1997 - 20.2.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U nákladového nádraží 3146/6, Praha 13000, Česká republika | 11.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Hartigova 2660/141, Praha 13000, Česká republika | 28.11.2016 - 11.7.2024 |
Adresa: | Hartigova 2660/141, Praha 13000, Česká republika | 18.7.2000 - 28.11.2016 |
Adresa: | Chlumecká 765/6, Praha 19800, Česká republika | 1.7.1999 - 18.7.2000 |
Adresa: | Platnéřská 191/2, Praha 11000, Česká republika | 18.11.1997 - 1.7.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a tyto obory: Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 10.10.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.4.2014 - 10.10.2023 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uvedeného v příl. zákona č. 455/1991 Sb. a tímto zákonem vyloučeného | 19.5.1998 - 11.4.2014 |
holičství, kadeřnictví | 19.5.1998 |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních s pronájmem souvisejících služeb | 18.11.1997 - 11.4.2014 |
Jednatel | Ing. David Lanča |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 |
Adresa | Bakurinova 857, 19012 Praha |
Jednatel | Michael Klier |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 |
Adresa | Irisstraße 8 , Wolfsburg |
Jednatel | Lucie Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 do 29.6.2018 |
Adresa | Březinova 3958/79, 58601 Jihlava |
jednatel | Jiří Doležel |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2014 do 4.4.2018 |
Adresa | Na Krocínce 785/15, 19000 Praha |
jednatel | Christian Klier |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2005 do 28.2.2017 |
Adresa | Maschring , Wolfsburg |
Jednatel | Christian Klier |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2001 do 30.3.2005 |
Adresa | Nad Palatou 2800/50, 15000 Praha |
Jednatel | Christian Klier |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1997 do 20.2.2001 |
Adresa | Buchovcova 1669/6, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25624148 |
---|---|
Jméno: | FRISÖR KLIER správní s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 11. 1997 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U nákladového nádraží 3146/6, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Michael Klier |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | David Lanča |
IČO: | 25624148 |
---|---|
Firma: | FRISÖR KLIER správní s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 18. 11. 1997 |
Sídlo: | U nákladového nádraží 3146/6, Praha 13000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |