FRENESIA COMPANY s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FRENESIA COMPANY s.r.o. "^v likvidaci"^ (02571986) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 28. října 3346/91, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 2014 FRENESIA COMPANY s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FRENESIA COMPANY s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FRENESIA COMPANY s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 58107 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02571986 | |
Jméno: | FRENESIA COMPANY s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.1.2014 |
Zapsána dne: | 21.1.2014 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Cm 51/2020-6, ze dne 31.3.2020, které nabylo právní moci dne 3.6.2020, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 2.7.2020 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. října 3346/91, Ostrava 70200, Česká republika | 12.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Pivovarská 1504/8, Ostrava 70200, Česká republika | 21.1.2014 - 12.5.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 21.1.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.1.2014 - 6.10.2020 |
jednatel | Anna Maria Szuster-Puza |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2014 |
Adresa | Słoneczna 30 , Wisła Wielka |
jednatel | Robert Andrzej Klamka |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2015 |
Adresa | Wajdy 9 m. 18 , Katowice |
IČO: | 02571986 |
---|---|
Firma: | FRENESIA COMPANY s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 1. 2014 |
Sídlo: | 28. října 3346/91, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |