Freden s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Freden s.r.o. (09928111) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Hačálce 205, 25101 Tehov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 2021 Freden s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Freden s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Freden s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 2. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 344784 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09928111 | |
Jméno: | Freden s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.2.2021 |
Zapsána dne: | 17.2.2021 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Hačálce 205, Tehov 25101, Česká republika | 4.4.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Pampelišková 204, Všestary 25163, Česká republika | 17.2.2021 - 4.4.2022 |
jednatel | Petr Marinčić |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2022 |
Adresa | Pod Loukou 306, 25101 Tehov |
jednatel | Michal Adamec |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 28.2.2022 |
Adresa | Pampelišková 204, 25163 Všestary |
IČO: | 09928111 |
---|---|
Firma: | Freden s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Tehov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 2. 2021 |
Sídlo: | Na Hačálce 205, Tehov 25101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |