FRECON, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FRECON, spol. s r.o. (61246743) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Branická 514/140, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 4. 1994 a je stále aktivní. FRECON, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FRECON, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FRECON, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28562 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61246743 | |
Jméno: | FRECON, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.4.1994 |
Zapsána dne: | 29.4.1994 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu 2 | 23.6.2014 - 5.1.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.4.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Branická 514/140, Praha 14700, Česká republika | 19.3.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Hodkovická 115, Praha 4 , Česká republika | 2.3.1999 - 19.3.2022 |
Adresa: | Novodvorská 994, Praha 4 14221, Česká republika | 14.10.1997 - 2.3.1999 |
Adresa: | Na maninách 50, Praha 7 , Česká republika | 29.4.1994 - 14.10.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činnosti: - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály | 5.1.2023 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 23.6.2014 |
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 23.6.2014 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 23.6.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2014 - 5.1.2023 |
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 14.10.1997 - 23.6.2014 |
Montáž a opravy měřící a regulační techniky | 29.4.1994 - 14.10.1997 |
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) | 29.4.1994 - 23.6.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit. zák.) | 29.4.1994 - 23.6.2014 |
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 29.4.1994 - 23.6.2014 |
jednatel | Antonín Vysoký |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Na Horkách 288, 27801 Dolany nad Vltavou |
jednatel | Petra Přibíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Struhařovská 2938/10, 14100 Praha |
Jednatel | Josef Bobr |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2014 |
Adresa | U Višňovky 407, 25083 Škvorec |
Jednatel | Ing. Jindřich Němec |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2018 do 5.1.2023 |
Adresa | Na Klaudiánce 1121/6a, 14700 Praha |
Jednatel | ing. Jindřich Němec |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.1997 do 22.2.2018 |
Adresa | Pod svahem 435, 14700 Praha 4 |
Jednatel | Josef Bobr |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2004 do 23.6.2014 |
Adresa | K Dolům 1767/41, 14300 Praha 4 |
Jednatel | Jan Špringer |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1994 do 29.4.2004 |
Adresa | Dětská 2606/252, Praha 10 |
Jednatel | Josef Bobr |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.1997 do 29.4.2004 |
Adresa | Daškova 3075, 14300 Praha 4 |
Jednatel | Ing. Michal Peterka |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1999 do 1.9.1999 |
Adresa | Kaplická 854/53, Praha 4 |
Jednatel | Ing. Michal Peterka |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1994 do 2.3.1999 |
Adresa | K Závěrce 2471/17, Praha 5 |
Jednatel | Jiří Balcar |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1994 do 14.10.1997 |
Adresa | Kyjská 18, Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 61246743 |
---|---|
Jméno: | FRECON, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 4. 1994 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Hodkovická 115/3, Praha 14200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 27. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 27. 11. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jindřich Němec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Bobr |
IČO: | 61246743 |
---|---|
Firma: | FRECON, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 4. 1994 |
Sídlo: | Branická 514/140, Praha 14700 |
---|
Výroba počítačů a periferních zařízení |
Výroba elektrických zařízení |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur |
Opravy počítačů a periferních zařízení |