FRANVOL, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FRANVOL, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (25838873) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Středoškolská 2981/6, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 1999 FRANVOL, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FRANVOL, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FRANVOL, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 6. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20866 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25838873 | |
Jméno: | FRANVOL, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.6.1999 |
Zapsána dne: | 21.6.1999 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.2.2011 č.j. 24 Cm 132/2009-22, které nabylo právní moci dne 7.6.2011, se společnost zrušuje s likvidací a nařizuje se likvidace této společnosti. Soud jmenuje likvidátorem Miroslava Vláčila, nar. 5.4.1947. | 13.7.2011 |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.6.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Středoškolská 2981/6, Ostrava 70030, Česká republika | 29.11.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Středoškolská 2981/6, Ostrava-Zábřeh 70030, Česká republika | 8.6.2005 - 29.11.2017 |
Adresa: | Středoškolská 6, Ostrava-Zábřeh 70030, Česká republika | 21.6.1999 - 8.6.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zednictví | 21.6.1999 - 29.11.2017 |
jednatel | Miroslav Vláčil |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2015 |
Adresa | Hulvácká 2081/2, 70030 Ostrava |
Jednatel | Miroslav Vláčil |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2017 |
Adresa | 720, 73998 Mosty u Jablunkova |
jednatel | Miroslav Vláčil |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 do 29.11.2017 |
Adresa | 720, 73998 Mosty u Jablunkova |
jednatel | Miroslav Vláčil |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2015 do 26.8.2016 |
Adresa | Hulvácká 2081/2, 70030 Ostrava |
jednatel | Miroslav Vláčil |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2009 do 25.10.2015 |
Adresa | Na Sovinci 866/20, 72400 Stará Bělá |
jednatel | Stepan Ilyuk |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2005 do 7.4.2009 |
Adresa | Mariánskohorská 747/35, Ostrava |
jednatel | František Sušila |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1999 do 8.6.2005 |
Adresa | Středoškolská 6, Ostrava-Zábřeh |
IČO (identifikační číslo): | 25838873 |
---|---|
Jméno: | FRANVOL, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 6. 1999 |
Sídlo: | Středoškolská 2981/6, Ostrava 70030 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Vláčil |
---|
IČO: | 25838873 |
---|---|
Firma: | FRANVOL, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 6. 1999 |
Sídlo: | Středoškolská 2981/6, Ostrava 70030 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |