Františkovy Lázně FRANCOUZSKÁ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Františkovy Lázně FRANCOUZSKÁ a.s. (05177626) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Francouzská 114/21, 35101 Františkovy Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 6. 2016 a je stále aktivní. Františkovy Lázně FRANCOUZSKÁ a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Františkovy Lázně FRANCOUZSKÁ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Františkovy Lázně FRANCOUZSKÁ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 20. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1941 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05177626 | |
Jméno: | Františkovy Lázně METROPOL a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 20.6.2016 |
Zapsána dne: | 20.6.2016 | |
Valná hromada společnosti Františkovy Lázně METROPOL a.s. rozhodla o rozdělení společnosti Františkovy Lázně METROPOL a.s. (rozdělovaná společnost) odštěpením se vznikem jedné nové společnosti. V rámci Projektu rozdělení odštěpením, schváleného valnou hro madou společnosti Františkovy Lázně METROPOL a.s. dne 15.7.2021, vyčleněná část jmění rozdělované společnosti přešla na nově založenou nástupnickou společnost Františkovy Lázně METROPOL a.s., se sídlem Francouzská 114/21, 351 01 Františkovy Lázně. V rámci přeměny došlo ke změně firmy a ke snížení základního kapitálu rozdělované společnosti. | 1.8.2021 | |
Obchodní společnost Františkovy Lázně METROPOL a.s., se sídlem 351 01 Františkovy Lázně, Národní 3/10 vznikla jako nástupnická společnost rozdělením obchodní společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s., se sídlem 351 01 Františkovy Lázně, Jiráskova č.p. 23/3 , IČ 46887121, a to formou rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových obchodních společností Františkovy Lázně METROPOL a.s. a Františkovy Lázně TŘI LILIE a.s. Na nástupnickou společnost Františkovy Lázně METROPOL a.s. přešla část jmění rozdělované spole čnosti Lázně Františkovy Lázně a.s., která je uvedena v projektu rozdělení obchodní společnosti formou odštěpení se vznikem dvou nových obchodních společností ze dne 09.05.2016, schváleném dne 13.06.2016. | 20.6.2016 |
Základní kapitál | 65 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.8.2021 | |
Základní kapitál | 130 000 000 Kč | |
Splaceno | 130 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 20.6.2016 - 1.8.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 5 000 000 Kč | 12 | 1.8.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 500 000 Kč | 10 | 1.8.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 12 | 20.6.2016 - 1.8.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 10 | 20.6.2016 - 1.8.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Francouzská 114/21, Františkovy Lázně 35101, Česká republika | 23.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Národní 3/10, Františkovy Lázně 35101, Česká republika | 20.6.2016 - 23.6.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování komplexní ústavní a ambulantní péče lázeňské (preventivní, kurativní a rehabilitační), s využitím především místních přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, včetně jejích ochrany | 20.6.2016 |
Zajišťování lázeňské péče pro tuzemské pacienty ve stanovených indikacích, podle příslušných předpisů v rozsahu vymezeném | 20.6.2016 |
Masérské, rekondiční a regenerační služby | 20.6.2016 |
Provozování solárií | 20.6.2016 |
Hostinská činnost | 20.6.2016 |
Kosmetické služby | 20.6.2016 |
Pedikúra, manikúra | 20.6.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.6.2016 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 20.6.2016 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 20.6.2016 |
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 20.6.2016 |
člen představenstva | Ing. Helena Podhrázská |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2022 |
Adresa | Hradební 1021/19, 35002 Cheb |
člen představenstva | Jan Doucha |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Matoušova 1552/18, 15000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Josef Ciglanský |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2021 |
Adresa | Lidická 536/79, 36001 Karlovy Vary |
člen představenstva | Ing. Helena Podhrázská |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2021 do 25.2.2022 |
Adresa | Větrná Hůrka 492/8, 35101 Františkovy Lázně |
člen představenstva | Jan Doucha |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2021 do 21.1.2022 |
Adresa | Mánesova 962/3, 35002 Cheb |
předseda představenstva | Ing. Josef Ciglanský |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2016 do 10.8.2021 |
Adresa | Lidická 536/79, 36001 Karlovy Vary |
člen představenstva | Ing. Helena Podhrázská |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2016 do 10.8.2021 |
Adresa | Větrná Hůrka 492/8, 35101 Františkovy Lázně |
člen představenstva | Jan Doucha |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2016 do 10.8.2021 |
Adresa | Mánesova 962/3, 35002 Cheb |
IČO (identifikační číslo): | 05177626 |
---|---|
Jméno: | Františkovy Lázně FRANCOUZSKÁ a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 20. 6. 2016 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Francouzská 114/21, Františkovy Lázně 35101 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 7. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 7. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 7. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 7. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 7. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Ciglanský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Doucha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Helena Podhrázská |
IČO: | 05177626 |
---|---|
Firma: | Františkovy Lázně FRANCOUZSKÁ a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Františkovy Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 6. 2016 |
Sídlo: | Francouzská 114/21, Františkovy Lázně 35101 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Maloobchod s nápoji |
Ostatní pozemní osobní doprava j. n. |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ústavní zdravotní péče |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |