Františkovy Energie s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Františkovy Energie s.r.o. (06998381) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Matěchova 444/18, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 2018 a je stále aktivní. Františkovy Energie s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Františkovy Energie s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Františkovy Energie s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 3. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 292772 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06998381 | |
Jméno: | Františkovy Energie s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.3.2018 |
Zapsána dne: | 28.3.2018 | |
Společnost Františkovy Energie s.r.o., IČ 069 98 381, jako prodávající uzavřela dne 18.1.2022 podle § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, smlouvu o prodeji části závodu. Doklad o koupi (prodeji) závodu byl dne 18.1.2022 založen do sbírky listin prodávajícího a kupujícího. | 18.1.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.3.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Matěchova 444/18, Praha 14000, Česká republika | 20.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Kaprova 42/14, Praha 11000, Česká republika | 28.3.2018 - 20.8.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.3.2018 |
jednatel | František Hlásný |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2018 |
Adresa | 136, 53322 Býšť |
jednatel | Mikoláš Hlásný |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2018 do 14.6.2018 |
Adresa | 136, 53322 Býšť |
jednatel | Mikoláš Hlásný |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2018 do 14.6.2018 |
Adresa | 136, 53322 Býšť |
IČO (identifikační číslo): | 06998381 |
---|---|
Jméno: | Františkovy Energie s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 3. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Matěchova 444/18, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | František Hlásný |
---|
IČO: | 06998381 |
---|---|
Firma: | Františkovy Energie s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 3. 2018 |
Sídlo: | Matěchova 444/18, Praha 14000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |