František Merčák má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
František Merčák (49169653) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese 48, 34192 Modrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1996 a je stále aktivní. František Merčák má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o František Merčák nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro František Merčák na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 6. 6. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 5720 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49169653 | |
Jméno: | František Merčák - dřevorubec | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 6.6.1996 |
Zapsána dne: | 6.6.1996 | |
Podnikatel: František Merčák, trvale bytem SR, Velká Lesná čp. 60, PSČ 065 34, nar. 15. 5. 1947, státní příslušnost SR | 6.6.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 48, Modrava 34192, Česká republika | 29.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 48, Srní 34192, Česká republika | 6.6.1996 - 29.7.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
služby v rámci lesnictví a těžby dřeva | 6.6.1996 |
IČO (identifikační číslo): | 49169653 |
---|---|
Jméno: | František Merčák |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 14. 7. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 48, Modrava 34192 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | František Merčák |
---|
IČO: | 49169653 |
---|---|
Firma: | František Merčák |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Modrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 14. 7. 1994 |
Sídlo: | 48, Modrava 34192 |
---|
Podpůrné činnosti pro lesnictví |