FRA-MI TECHNIK s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FRA-MI TECHNIK s.r.o. "v likvidaci" (28590392) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Valech 5509/11, 72200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 2009 FRA-MI TECHNIK s.r.o. "v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FRA-MI TECHNIK s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FRA-MI TECHNIK s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 6. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33500 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28590392 | |
Jméno: | FRA-MI TECHNIK s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.6.2009 |
Zapsána dne: | 10.6.2009 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2019, č.j. 5 Cm 174/2019-17, které nabylo právní moci dne 12. 2. 2020, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 23.6.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.6.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Valech 5509/11, Ostrava 72200, Česká republika | 17.7.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolská třída 1615/50, Ostrava 70200, Česká republika | 10.6.2009 - 2.7.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2020 - 9.9.2020 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 23.6.2020 - 9.9.2020 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.7.2009 - 23.6.2020 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 2.7.2009 - 23.6.2020 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 10.6.2009 - 2.7.2009 |
Jednatel | František Zunt |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2020 |
Adresa | Kubalova 414/1, 70030 Ostrava |
Jednatel | Jaromír Laža |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2020 |
Adresa | Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava |
jednatel | František Zunt |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2019 do 23.6.2020 |
Adresa | Kubalova 414/1, 70030 Ostrava |
jednatel | Jaromír Laža |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2019 do 23.6.2020 |
Adresa | Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava |
jednatel | František Zunt |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2009 do 17.7.2019 |
Adresa | Na Brodech 475, 37501 Týn nad Vltavou |
jednatel | Jaromír Laža |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2009 do 17.7.2019 |
Adresa | Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava |
jednatel | Monika Agler |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2009 do 2.7.2009 |
Adresa | Mezilehlá 326/1, 19000 Praha 9 |
IČO: | 28590392 |
---|---|
Firma: | FRA-MI TECHNIK s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Třebovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 6. 2009 |
Sídlo: | Na Valech 5509/11, Ostrava 72200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |