FOURSOME s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FOURSOME s.r.o. v likvidaci (27114481) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 2. 2004 a je stále aktivní. FOURSOME s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FOURSOME s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FOURSOME s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 97321 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27114481 | |
Jméno: | FOURSOME s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.2.2004 |
Zapsána dne: | 2.2.2004 | |
Obchodní společnost se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00, IČ 271 14 481, oznamuje, že vstoupila rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28.02.2023 do likvidace. Likvidátorem společnosti byl jmenován pan Wilhelmus Fredericus Johannes Maria Huls, narozený 07.06.1962, s pobytem Vossenlaan 16, 6705CE Wageningen, Nizozemské království. Likvidátor vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky za společností nejpozději do 30.06.2023 na adrese FOURSOME s.r.o., v likvidaci, Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00. | 2.3.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 2.2.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavské náměstí 808/66, Praha 1 11000, Česká republika | 2.2.2004 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
realitní činnost | 2.2.2004 |
správa a údržba nemovitostí | 2.2.2004 |
reklamní činnost a marketing | 2.2.2004 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 2.2.2004 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 2.2.2004 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 2.2.2004 |
zprostředkování služeb | 2.2.2004 |
jednatel | Wilhelmus Fredericus Johannes Maria Huls |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2005 |
Adresa | Arbeiterova 57, Tábor |
Jednatel | Mgr. Jaroslav Bursík |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2004 do 1.2.2005 |
Adresa | Nad Ryšánkou 2005/7, 14700 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 27114481 |
---|---|
Jméno: | FOURSOME s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 2. 2004 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Wilhelmus Fredericus Joh Huls |
---|
IČO: | 27114481 |
---|---|
Firma: | FOURSOME s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 2. 2. 2004 |
Sídlo: | Václavské náměstí 808/66, Praha 11000 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |