Fotogrammetrie s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fotogrammetrie s.r.o. (25015109) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vladislava Vančury 1868/14, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 1997 Fotogrammetrie s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Fotogrammetrie s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fotogrammetrie s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11686 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25015109 | |
Jméno: | Fotogrammetrie s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.1.1997 |
Zapsána dne: | 24.1.1997 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 3.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.1.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vladislava Vančury 1868/14, Most 43401, Česká republika | 3.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Vančurova 1868, Most 43401, Česká republika | 7.5.2002 - 3.7.2014 |
Adresa: | J. Hory 1199, Most 43401, Česká republika | 25.11.1997 - 7.5.2002 |
Adresa: | Báňská 283, Most 43401, Česká republika | 24.1.1997 - 25.11.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výkon zeměměřických činností | 24.1.1997 |
Jednatel | Jiří Hnízdil |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 |
Adresa | Spojeneckých letců 909, 43511 Lom |
Jednatel | Ing. Aleš Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2014 |
Adresa | 52, 43401 Patokryje |
Jednatel | Ing. Pavel Pap |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2014 |
Adresa | Jenišovská 338/18, 41801 Bílina |
Jednatel | Ing. Michal Brychta |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2014 |
Adresa | Pod Kurty 1920, 43401 Most |
Jednatel | Tomáš Pap |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2014 |
Adresa | Mikoláše Alše 2098/6, 43401 Most |
Jednatel | Ing. Ingrid Papová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2004 do 3.7.2014 |
Adresa | Jenišovská 338/18, 41801 Bílina |
Jednatel | Ing. Michal Brychta |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2008 do 3.7.2014 |
Adresa | Pod Kurty 1920, 43401 Most II |
Jednatel | Ing. Pavel Pap |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2002 do 15.6.2014 |
Adresa | Jenišovská 338/18, 41801 Bílina |
Jednatel | Ing. Aleš Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2006 do 15.6.2014 |
Adresa | 52, 43401 Most |
Jednatel | Ing. Jiří Hnízdil |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2002 do 7.5.2013 |
Adresa | Vrbenského 1067, 43401 Most |
Jednatel | Miroslav Brychta |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2006 do 11.1.2008 |
Adresa | V Břízách 1918, 43401 Most |
Jednatel | Ing. Aleš Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2004 do 16.2.2006 |
Adresa | 52, 43521 Obrnice |
Jednatel | Miroslav Brychta |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2004 do 16.2.2006 |
Adresa | K Loučkám 1434, 43601 Litvínov |
Jednatel | Ing. Jiří Mareška |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2002 do 10.6.2004 |
Adresa | 83, 43401 Most |
Jednatel | Ing. Ingrid Papová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1997 do 7.5.2002 |
Adresa | Jenišovská 338/18, Bílina |
Jednatel | Miroslav Brychta |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1997 do 7.5.2002 |
Adresa | K Loučkám 1434, Litvínov |
Jednatel | Ing. Jiří Mareška |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1997 do 7.5.2002 |
Adresa | 83, Most |
Jednatel | Ing. Jiří Hnízdil |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1997 do 7.5.2002 |
Adresa | Vrbenského 1067, Most |
Jednatel | Vítězslav Kouble |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1997 do 7.5.2002 |
Adresa | SNP 1902, Most |
Jednatel | Ing. Pavel Pap |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1997 do 4.3.1997 |
Adresa | Jenišovská 338/18, Bílina |
Jednatel | Ing. Aleš Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1997 do 4.3.1997 |
Adresa | Javorová 3108, Most |
IČO: | 25015109 |
---|---|
Firma: | Fotogrammetrie s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 1. 1997 |
Sídlo: | Vladislava Vančury 1868/14, Most 43401 |
---|
Zeměměřické a kartografické činnosti |