FOTODUO, výrobní družstvo "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FOTODUO, výrobní družstvo "^v likvidaci"^ (43961967) je Družstvo. Sídlí na adrese , Havířov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1991 a je stále aktivní. FOTODUO, výrobní družstvo "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FOTODUO, výrobní družstvo "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FOTODUO, výrobní družstvo "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 167 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43961967 | |
Jméno: | FOTODUO, výrobní družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 27.11.1991 |
Zapsána dne: | 27.11.1991 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.2.2018 č.j. 15Cm 213/2017-14, které nabylo právní moci dne 29.3.2018 se družstvo FOTODUO, výrobní družstvo, IČ 439 61 967 zrušuje s likvidací a nařizuje se likvidace tohoto družstva. Likvidátorem družstva soud jmenuje Ing. Lubomíra Stavinohu, nar. 26.7.1959, bytem Havířov, Životice, Podélná 392/8, PSČ 736 01. | 3.5.2018 | |
Základní jmění: 50.213,- Kčs (slovy: padesáttisícdvěstětřináctkorun čsl.) | 11.10.1992 | |
Výše základního členského vkladu: 500,- Kčs | 11.10.1992 | |
Výše nedělitelného fondu: 104 139 Kčs. | 11.10.1992 | |
Podepisování: Písemnosti jménem družstva podepisují jeho předseda, popř. místopředseda. | 27.11.1991 | |
Způsob založení: Družstvo vzniklo usnesením členské schůze ze dne 30.1091 podle § 8, odt. 1,2 a § 10 zák. č. 176/1990 Sb. a přijetím stanov. | 27.11.1991 - 11.10.1992 | |
Ručení: Členové družstva přispívají k úhradě vzniklých ztrát do výše členských vkladů, které mají v družstvu. | 27.11.1991 - 11.10.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | SNP 15 , Havířov-Šumbark 73601, Česká republika | 11.8.2011 |
---|---|---|
Adresa: | SNP 15 , Havířov-Šumbark , Česká republika | 27.11.1991 - 11.8.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
1. poskytování komplexních fotografických služeb | 2.8.1993 - 8.1.2020 |
2. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 2.8.1993 - 8.1.2020 |
3. zprostředkování obchodu, výkonu a služeb | 2.8.1993 - 8.1.2020 |
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů | 2.8.1993 - 8.1.2020 |
předseda družstva | Miluše Stavinohová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.1991 |
Adresa | Mládí č. 6 , Havířov-Šumbark |
místopředseda družstva | Ing. Lubomír Stavinoha |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.1991 |
Adresa | Mládí č. 6 , Havířov-Šumbark |
místopředseda družstva | Ing. Roman Stavinoha |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2018 |
Adresa | Pod Knížecím 320, 66491 Neslovice |
místopředseda družstva | Ing. Roman Stavinoha |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2011 do 7.2.2018 |
Adresa | Podélná 392/8, 73601 Havířov |
IČO (identifikační číslo): | 43961967 |
---|---|
Jméno: | FOTODUO, výrobní družstvo "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 27. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Slovenského národního povstání 801/15, Havířov 73601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 9. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 7. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 2. 5. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Stavinoha |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lubomír Stavinoha |
Člen statutárního orgánu: | Miluše Stavinohová |
IČO: | 43961967 |
---|---|
Firma: | FOTODUO, výrobní družstvo "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Havířov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 11. 1991 |
Sídlo: | , Havířov |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Fotografické činnosti |