Fotbalový klub Meteor Březí, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fotbalový klub Meteor Březí, z.s. (43750605) je Spolek. Sídlí na adrese Jana Nepomuckého 58, 25101 Březí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Fotbalový klub Meteor Březí, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Fotbalový klub Meteor Březí, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fotbalový klub Meteor Březí, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4358 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43750605 | |
Jméno: | Fotbalový klub Meteor Březí, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. | 9.2.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jana Nepomuckého 58, Březí 25101, Česká republika | 16.11.2018 |
---|---|---|
Adresa: | 58, Březí 25101, Česká republika | 9.2.2016 - 16.11.2018 |
Adresa: | , Březí , | 1.1.2014 - 9.2.2016 |
předseda | Bedřich Breburda |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2021 |
Adresa | V Údolí 124, 25101 Březí |
Předseda | Ladislav Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 do 16.10.2021 |
Adresa | Jana Nepomuckého 58, 25101 Březí |
Předseda | Ladislav Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2016 do 16.11.2018 |
Adresa | 58, 25101 Březí |
Předseda | Ladislav Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2016 do 16.11.2018 |
Adresa | 58, 25101 Březí |
IČO: | 43750605 |
---|---|
Firma: | Fotbalový klub Meteor Březí, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Březí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 2. 1992 |
Sídlo: | 58, Březí 25101 |
---|
Činnosti sportovních klubů |