Fotbalový klub Dolní Dobrouč,z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fotbalový klub Dolní Dobrouč,z.s. (01336410) je Spolek. Sídlí na adrese 692, 56102 Dolní Dobrouč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Fotbalový klub Dolní Dobrouč,z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Fotbalový klub Dolní Dobrouč,z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fotbalový klub Dolní Dobrouč,z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8415 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01336410 | |
Jméno: | Fotbalový klub Dolní Dobrouč,z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 692, Dolní Dobrouč 56102, Česká republika | 29.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 78, Dolní Dobrouč 56102, Česká republika | 1.1.2014 - 29.4.2016 |
člen výboru | Jitka Šverclová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 |
Adresa | 34, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Ing. Vlastimil Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 |
Adresa | 595, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Jindřich Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 |
Adresa | 473, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Petr Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 |
Adresa | 542, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Lukáš Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 |
Adresa | 397, 56102 Dolní Dobrouč |
člen | Karel Vašátko |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 |
Adresa | 586, 56102 Dolní Dobrouč |
Předseda | Stanislav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 |
Adresa | 634, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Jakub Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 |
Adresa | 465, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Adam Nágl |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 |
Adresa | 308, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Marek Švercl |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 |
Adresa | 34, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Petr Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 |
Adresa | 542, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Karel Vašátko |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 |
Adresa | 586, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Bc. Petr Falta |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 |
Adresa | 526, 56102 Dolní Dobrouč |
předseda | Bc. Tomáš Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 |
Adresa | 571, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Ing. Vlastimil Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 16.6.2017 |
Adresa | 595, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Jindřich Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 16.6.2017 |
Adresa | 473, 56102 Dolní Dobrouč |
člen | Karel Vašátko |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 16.6.2017 |
Adresa | 586, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Jitka Šverclová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 16.6.2017 |
Adresa | 34, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Petr Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 16.6.2017 |
Adresa | 542, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Lukáš Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 16.6.2017 |
Adresa | 397, 56102 Dolní Dobrouč |
Předseda | Stanislav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 16.6.2017 |
Adresa | 634, 56102 Dolní Dobrouč |
IČO (identifikační číslo): | 01336410 |
---|---|
Jméno: | Fotbalový klub Dolní Dobrouč,z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 11. 1. 2013 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 692, Dolní Dobrouč 56102 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 7. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Řehák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marek Švercl |
Člen statutárního orgánu: | Karel Vašátko |
Člen statutárního orgánu: | Adam Nágl |
Člen statutárního orgánu: | Petr Bartoš |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Petr Falta |
IČO: | 01336410 |
---|---|
Firma: | Fotbalový klub Dolní Dobrouč,z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Dolní Dobrouč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 1. 2013 |
Sídlo: | 692, Dolní Dobrouč 56102 |
---|
Provozování sportovních zařízení |