Fotbalový klub Bílovec, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fotbalový klub Bílovec, z.s. (44937458) je Spolek. Sídlí na adrese Ostravská 363/17, 74301 Bílovec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Fotbalový klub Bílovec, z.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Fotbalový klub Bílovec, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fotbalový klub Bílovec, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1368 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44937458 | |
Jméno: | Fotbalový klub Bílovec, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ostravská 363/17, Bílovec 74301, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | PaedDr. Peter Šloff |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | Radotínská 960/10, 74301 Bílovec |
Místopředseda | Ing. Petr Gelnar |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | Wolkerova 175/5, 74301 Bílovec |
Místopředseda | David Štverka |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2021 |
Adresa | Mládí 1196/2a, 70900 Ostrava |
Místopředseda | David Štverka |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 do 21.11.2021 |
Adresa | 283, 74243 Pustějov |
předseda | PaedDr. Peter Šloff |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 19.11.2021 |
Adresa | Radotínská 962/12, 74301 Bílovec |
IČO: | 44937458 |
---|---|
Firma: | Fotbalový klub Bílovec, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Bílovec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 5. 1992 |
Sídlo: | Ostravská 363/17, Bílovec 74301 |
---|
Provozování sportovních zařízení |
Činnosti sportovních klubů |
Ostatní sportovní činnosti |