Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905, z.s. (05927943) je Spolek. Sídlí na adrese Nábřeží 677, 27324 Velvary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2017 a je stále aktivní. Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905, z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 4. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 67941 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05927943 | |
Jméno: | FA Bohemians Praha 1905 - Velvary, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 8.4.2017 |
Zapsána dne: | 8.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nábřeží 677, Velvary 27324, Česká republika | 8.4.2017 |
---|
Místopředseda výboru | Darek Jakubowicz, MA |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | K Rybníčku 608, 25084 Křenice |
člen výboru | Ing. Dariusz Jakubowicz |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 |
Adresa | Křemenná 1233/11, 10400 Praha |
člen výboru | Mgr. Petr Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 |
Adresa | Černého 519/17, 18200 Praha |
člen výboru | PhDr. Radim Wolák |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 |
Adresa | Třebízského 203, 27324 Velvary |
člen výboru | Mgr. Petr Došek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 |
Adresa | Na Vinohradech 159, 41119 Mšené-lázně |
člen výboru | David Vedral |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 |
Adresa | náměstí Krále Vladislava 9, 27324 Velvary |
člen výboru | Karel Kasáček |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 |
Adresa | Oranžová 3816, 27601 Mělník |
člen výboru | Petr Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 |
Adresa | Nebeského 1923/6, 27601 Mělník |
Předseda výboru | Mgr. Josef Dobeš |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Slánská 150, 27324 Velvary |
Předseda výboru | Mgr. Josef Dobeš |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 do 2.8.2024 |
Adresa | 20, 27401 Slaný |
Místopředseda výboru | Darek Jakubowicz MA |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 do 17.7.2024 |
Adresa | 28. pluku 497/13, 10100 Praha |
Místopředseda výboru | Darek Jakubowicz MA |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 do 26.4.2024 |
Adresa | 28. pluku 497/13, 10100 Praha |
člen výboru | Mgr Petr Došek |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 26.4.2024 |
Adresa | Na Vinohradech 159, 41119 Mšené-lázně |
člen výboru | David Vedral |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 26.4.2024 |
Adresa | náměstí Krále Vladislava 9, 27324 Velvary |
člen výboru | Lukáš Soudek |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 26.4.2024 |
Adresa | Bezručova 497, 27401 Slaný |
člen výboru | Mgr Radim Wolák |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 26.4.2024 |
Adresa | Třebízského 203, 27324 Velvary |
člen výboru | Andrej Plecháček |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 26.4.2024 |
Adresa | 313, 25068 Husinec |
člen výboru | Mgr Petr Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 26.4.2024 |
Adresa | Černého 519/17, 18200 Praha |
člen výboru | ing Dariusz Jakubowicz |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 26.4.2024 |
Adresa | Křemenná 1233/11, 10400 Praha |
Předseda výboru | Mgr Josef Dobeš |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 26.4.2024 |
Adresa | 20, 27401 Slaný |
Místopředseda výboru | Darek Jakubowicz MA |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 do 25.6.2020 |
Adresa | Křemenná 1233/11, 10400 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 05927943 |
---|---|
Jméno: | Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 8. 4. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nábřeží 677, Velvary 27324 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 1. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | David Vedral |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dariusz Jakubowicz |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petr Svoboda |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petr Došek |
Člen statutárního orgánu: | Karel Kasáček |
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Radim Wolák |
Člen statutárního orgánu: | Petr Kraus |
Člen statutárního orgánu: | Darek Jakubowicz |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Josef Dobeš |
IČO: | 05927943 |
---|---|
Firma: | Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Velvary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 4. 2017 |
Sídlo: | Nábřeží 677, Velvary 27324 |
---|
Činnosti reklamních agentur |
Sportovní činnosti |