FOS - FOR, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FOS - FOR, spol. s r.o. (25086391) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Lesnu 100, 27714 Lhota. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 1996 a je stále aktivní. FOS - FOR, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FOS - FOR, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FOS - FOR, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48512 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25086391 | |
Jméno: | TANAIS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.10.1996 |
Zapsána dne: | 31.10.1996 | |
Exekuce č.j. 10 Nc 3236/2004 zanikla, neboť pohledávka a její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy. | 5.12.2005 - 5.12.2005 | |
Usnesením Okresního soudu v Mělníku ze dne 20.8.2003 č.j. 10 Nc 2971/2003-3 byla nařízena exekuce ve věci výkonu oprávněného OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, IČ 63839997, Praha 6, Čs.armády 20 na majetek společnosti pro Kč 3.360,- Kč s přísl. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Josef Potoček, Exek.úřad Praha 2 se sídlem Praha 3, Hradecká 3. | 25.11.2004 - 15.3.2005 | |
Usnesením Okresního soudu ze dne 9.11.2004 č.j. 10 Nc 3236/2004-4 byla nařízena exekuce ve věci výkonu oprávněho Zdeněk Rybka, IČ 41456106, podnikající pod obchodní firmou Zdeněk Rybka-Tepelná technika, Mělník, Bezručova 109 na majetek společnosti k uspo kojení pohledávky ve výši 152.452,- Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Roman Chaloupka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Mělník, Legionářů 72. | 25.11.2004 - 5.12.2005 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.7.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.10.1996 - 30.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Lesnu 100, Lhota 27714, Česká republika | 10.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | čp. lOO, Lhota u Dřís 27714, Česká republika | 12.7.2000 - 10.10.2014 |
Adresa: | Hošťálkova 20/722, Praha 6 16900, Česká republika | 31.10.1996 - 12.7.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.2.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák. č. 455/91 Sb.). | 22.2.2011 - 6.6.2011 |
výroba potravinářských výrobků | 16.5.2002 - 22.2.2011 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 16.5.2002 - 22.2.2011 |
zprostředkování obchodu | 16.5.2002 - 22.2.2011 |
specializovaný maloobchod | 16.5.2002 - 22.2.2011 |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 16.5.2002 - 22.2.2011 |
ubytovací služby | 16.5.2002 - 22.2.2011 |
hostinská činnost | 12.7.2000 |
pronájem nomovitostí, bytů a nebytových prostor | 12.7.2000 - 10.10.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák. č. 455/91 Sb.). | 31.10.1996 - 22.2.2011 |
jednatel | Alla Mogilevskaia |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2015 |
Adresa | K Lesnu 100, 27714 Lhota |
jednatel | Alla Mogilevskaia |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2000 do 30.7.2015 |
Adresa | čp.lOO, 27714 Lhota u Dřís |
Jednatel | Ilja Řezáčová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1999 do 12.7.2000 |
Adresa | Nebovidská 462/2, 11000 Praha 1 |
Jednatel | Denis Krčmář |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.1996 do 21.6.1999 |
Adresa | Jungmannova 692/1, Havířov |
IČO (identifikační číslo): | 25086391 |
---|---|
Jméno: | FOS - FOR, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 10. 1996 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | K Lesnu 100, Lhota 27714 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 10. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Alla Mogilevskaia |
---|
IČO: | 25086391 |
---|---|
Firma: | FOS - FOR, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Lhota |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 10. 1996 |
Sídlo: | K Lesnu 100, Lhota 27714 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní podobná ubytovací zařízení |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |