FORTIS-DB, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FORTIS-DB, spol. s r.o. (62586289) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Úněšovská 2205/17, 32300 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 1994 a je stále aktivní. FORTIS-DB, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o FORTIS-DB, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FORTIS-DB, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 15. 12. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6829 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62586289 | |
Jméno: | FORTIS-DB, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.12.1994 |
Zapsána dne: | 15.12.1994 | |
U společnosti FORTIS-DB, spol. s r.o., se sídlem Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 625 86 289, došlo k odštěpení části jejího jmění uvedeného v Projektu rozdělení odštěpením se založením nových společností, kterými jsou: společnost Toužimská 23 s.r.o., se sídlem Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 139 92 791. společnost Toužimská 25 s.r.o., se sídlem Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 139 92 805. společnost Úněšovská 17 s.r.o., se sídlem Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 139 92 813. společnost Chotíkov 556 s.r.o., se sídlem Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 139 92 821. Rozhodným dnem je 1.1.2021. | 22.11.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.9.2018 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.12.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Úněšovská 2205/17, Plzeň 32300, Česká republika | 16.9.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Úněšovská 2205/17, Plzeň 32300, Česká republika | 2.3.2011 - 16.9.2018 |
Adresa: | Toužimská 1705/25, Plzeň 32300, Česká republika | 23.10.2003 - 2.3.2011 |
Adresa: | Koželužská 225/8, Plzeň 30100, Česká republika | 7.9.2000 - 23.10.2003 |
Adresa: | alej Svobody 1184/32, Plzeň 32300, Česká republika | 23.5.1995 - 7.9.2000 |
Adresa: | Mimoňská 635/20, Praha 19000, Česká republika | 15.12.1994 - 23.5.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v rozsahu oboru živností 1 až 79) | 22.11.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v rozsahu oboru živností 1 až 79) | 16.9.2018 - 22.11.2021 |
zprostředkování obchodních kontraktů | 15.12.1994 - 16.9.2018 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s vyjímkou obchod.živností uvedených v příl.l-3 zák. č. 455/91 Sb.) | 15.12.1994 - 16.9.2018 |
sklářská výroba ( s výjimkou činností uvedených v příloze č. l zák. č. 455/91 Sb.) | 15.12.1994 - 16.9.2018 |
jednatel | Hynek Krupka |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | Nad Beranovkou 1444/5, 30100 Plzeň |
jednatel | Mag. Stefan Schamberger |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2024 |
Adresa | Mitterdorf 47 , Mettmach |
Jednatel | Jiří Dort |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 15.1.2024 |
Adresa | U Hájku 665/42, 66448 Moravany |
Jednatel | Jakub Dort |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2018 do 15.1.2024 |
Adresa | Staniční 1012/65, 31200 Plzeň |
Jednatel | Jakub Dort |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 16.9.2018 |
Adresa | Nad Beranovkou 706/14, 30100 Plzeň |
Jednatel | Jiří Dort |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.1999 do 15.3.2013 |
Adresa | Studentská 1230/10, 32300 Plzeň |
Jednatel | Jakub Dort |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1994 do 15.3.2013 |
Adresa | Mimoňská 635/20, 19000 Praha |
Jednatel | Jiří Dort |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1994 do 25.8.1999 |
Adresa | Mimoňská 635/20, 19000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 62586289 |
---|---|
Jméno: | FORTIS-DB, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 12. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Úněšovská 2205/17, Plzeň 32300 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Hynek Krupka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Stefan Schamberger |
IČO: | 62586289 |
---|---|
Firma: | FORTIS-DB, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 12. 1994 |
Sídlo: | Úněšovská 2205/17, Plzeň 32300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba skla a skleněných výrobků |
Velkoobchod s tabákovými výrobky |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní vzdělávání |