FORTE BORSE, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FORTE BORSE, s.r.o. v likvidaci (26920131) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Betlémské náměstí 259/11, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 2004 FORTE BORSE, s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o FORTE BORSE, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FORTE BORSE, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 45523 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26920131 | |
Jméno: | FORTE BORSE, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.2.2004 |
Zapsána dne: | 25.2.2004 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 1521/2023-5 ze dne 7.11.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.12.2023. | 26.1.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.2.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Betlémské náměstí 259/11, Praha 11000, Česká republika | 30.12.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Betlémské náměstí 259/11, Praha 11000, Česká republika | 17.1.2012 - 30.12.2019 |
Adresa: | Salmovská 1693/6, Praha 12000, Česká republika | 5.4.2006 - 17.1.2012 |
Adresa: | Tovární 4, Bedihošť 79821, Česká republika | 25.2.2004 - 5.4.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.10.2009 - 22.3.2024 |
velkoobchod | 25.2.2004 - 6.10.2009 |
výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) | 25.2.2004 - 6.10.2009 |
jednatel | Mykhailo Slyvka |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2024 |
Adresa | Školní 906, 76502 Otrokovice |
jednatel | Mykhailo Slyvka |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2023 do 4.4.2024 |
Adresa | Školní 906, 76502 Otrokovice |
jednatel | Mykhaylo Slyvka |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2012 do 18.9.2023 |
Adresa | Dluhonská 2942/102, 75002 Přerov |
jednatel | Mgr. Stanislav Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2005 do 4.12.2012 |
Adresa | Polívkova , Olomouc |
jednatel | Jiří Cetkovský |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2005 do 17.10.2005 |
Adresa | Šárka 3285/20, 79601 Prostějov |
jednatel | Ing. Svatoslav Ondrýsek |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2004 do 17.2.2005 |
Adresa | Blahoslavova 1869/11, 75002 Přerov |
IČO: | 26920131 |
---|---|
Firma: | FORTE BORSE, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 2. 2004 |
Sídlo: | Betlémské náměstí 259/11, Praha 11000 |
---|
Výroba ostatních svrchních oděvů |
Nespecializovaný velkoobchod |