Forstec EU s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Forstec EU s.r.o. (06712371) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 64, 40340 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 12. 2017 Forstec EU s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Forstec EU s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Forstec EU s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 12. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 40868 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06712371 | |
Jméno: | Forstec EU s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.12.2017 |
Zapsána dne: | 24.12.2017 |
Základní kapitál | 60 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.12.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 64, Ústí nad Labem 40340, Česká republika | 24.12.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.12.2017 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 24.12.2017 |
jednatel | Josef Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2022 |
Adresa | V Lánech 403, 40340 Ústí nad Labem |
jednatel | Ing. Vlastimil Križan |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2022 |
Adresa | 21, 40340 Ústí nad Labem |
jednatel | Samer Al-Eraidi |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | Palachova 709/13, 40001 Ústí nad Labem |
jednatel | Samer Al-Eraidi |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2017 do 14.7.2023 |
Adresa | 64, 40340 Ústí nad Labem |
jednatel | Jan Szántó |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 8.9.2022 |
Adresa | Teplická 1683/13, 41201 Litoměřice |
jednatel | Jan Szántó |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2019 do 12.4.2019 |
Adresa | K Radobýlu 2209, 41201 Litoměřice |
IČO: | 06712371 |
---|---|
Firma: | Forstec EU s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 12. 2017 |
Sídlo: | 64, Ústí nad Labem 40340 |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Činnosti cestovních agentur |
Ostatní vzdělávání j. n. |