FOREKA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FOREKA s.r.o. (25952561) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Koruny 1173/3, 50002 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 5. 2001 a je stále aktivní. FOREKA s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FOREKA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FOREKA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 9. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17211 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25952561 | |
Jméno: | FOREKA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.5.2001 |
Zapsána dne: | 9.5.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Koruny 1173/3, Hradec Králové 50002, Česká republika | 24.2.2015 |
---|---|---|
Adresa: | U Koruny 1173, Hradec Králové 50002, Česká republika | 9.5.2001 - 24.2.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Realitní zprostředkování | 14.4.2021 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 24.2.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.2.2015 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 24.2.2015 |
Realitní činnost | 9.5.2001 - 24.2.2015 |
Správa a údržba nemovitostí | 9.5.2001 - 24.2.2015 |
jednatel | Ing. Šárka Mlezivová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | 30, 50312 Všestary |
Jednatel | Eva Fojtlová |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2001 do 24.2.2015 |
Adresa | Kuklenská 774, Hradec Králové |
Jednatel | Ing. Rudolf Fojtl |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2001 do 24.2.2015 |
Adresa | Kuklenská 774, Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 25952561 |
---|---|
Jméno: | FOREKA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 5. 2001 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | U Koruny 1173/3, Hradec Králové 50002 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 2. 2021 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25952561 |
---|---|
Firma: | FOREKA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 5. 2001 |
Sídlo: | U Koruny 1173/3, Hradec Králové 50002 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Demolice a příprava staveniště |
Ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |