FM ČESKÁ, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FM ČESKÁ, s.r.o. (62969072) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Špejcharu 351, 25267 Tuchoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 4. 1996 a je stále aktivní. FM ČESKÁ, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o FM ČESKÁ, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FM ČESKÁ, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 4. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44993 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62969072 | |
Jméno: | FM ČESKÁ, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.4.1996 |
Zapsána dne: | 29.4.1996 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.12.2014 |
Základní kapitál | 159 958 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.3.2019 | |
Základní kapitál | 67 672 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.12.2015 - 29.3.2019 | |
Základní kapitál | 26 377 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.12.2014 - 9.12.2015 | |
Základní kapitál | 207 208 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.2013 - 23.12.2014 | |
Základní kapitál | 155 588 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.1.2013 - 12.12.2013 | |
Základní kapitál | 133 470 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.4.2011 - 5.1.2013 | |
Základní kapitál | 97 050 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.4.2010 - 20.4.2011 | |
Základní kapitál | 73 834 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.1.2009 - 10.4.2010 | |
Základní kapitál | 44 842 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.9.2003 - 12.1.2009 | |
Základní kapitál | 94 842 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.10.2002 - 18.9.2003 | |
Základní kapitál | 44 842 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.11.2001 - 23.10.2002 | |
Základní kapitál | 32 842 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.11.2000 - 24.11.2001 | |
Základní kapitál | 16 342 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.4.2000 - 10.11.2000 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.4.1996 - 3.4.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Špejcharu 351, Tuchoměřice 25267, Česká republika | 10.11.1997 |
---|---|---|
Adresa: | K Vltavě 90, Vodochody 25069, Česká republika | 4.11.1997 - 10.11.1997 |
Adresa: | Břežanská 90, Klíčany 25069, Česká republika | 29.4.1996 - 4.11.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.7.2009 |
zasilatelství | 19.8.1999 - 30.7.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 4.11.1997 - 30.7.2009 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.4.1996 - 30.7.2009 |
obalová technika | 29.4.1996 - 30.7.2009 |
automatizované zpracování dat | 29.4.1996 - 30.7.2009 |
poskytování software | 29.4.1996 - 30.7.2009 |
skladové hospodářství | 29.4.1996 - 30.7.2009 |
Jednatel | Christophe Ménivard |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | 58A Rue du Haut de Villevert , Senlis |
Jednatel | Alexandre Amine Soufiani |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2023 |
Adresa | 7, Avenue de Mirabeau , Eaubonne |
jednatel | Yannick Buisson |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2022 do 7.11.2023 |
Adresa | 96 Rue Saint Lazare , Compiègne |
Jednatel | Daniel Tomasz Franke |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2018 do 3.1.2022 |
Adresa | Malczewskiego 28 , Piastów |
Jednatel | Piotr Sukiennik |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2017 do 14.5.2018 |
Adresa | Hoża 55 m.41 , Varšava |
Jednatel | Christophe Guy Paul Ménivard |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2016 do 28.3.2017 |
Adresa | 26 Bolshaya Yakimanka , Moskva |
jednatel | Jean Christophe Machet |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2014 do 28.3.2017 |
Adresa | Square du Gué du Pont , Senlis |
jednatel | Olivier Faure |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 28.3.2017 |
Adresa | , Phalsbourg, rue de la Princesse Henriette 16, PSČ 57370 |
jednatel | Carlos Augusto Velez Rodriguez |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2009 do 11.5.2016 |
Adresa | Pod Vyhlídkou 333/20, 16200 Praha 6 |
jednatel | Jacky Gervis |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 27.5.2014 |
Adresa | , Phalsbourg, rue du Terrain d´exercise 51, PSČ 57370 |
jednatel | Herfried Leitner |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2006 do 12.1.2009 |
Adresa | Nad Markytou 765, 16400 Praha |
Jednatel | Jacky Gervis |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2000 do 29.12.2006 |
Adresa | Na Palouku 201, 25217 Tachlovice |
Jednatel | Jacky Gervis |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1999 do 19.1.2000 |
Adresa | Křenova 439/15, 16200 Praha |
Jednatel | Jacky Gervis |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1997 do 19.8.1999 |
Adresa | Na Šafránce 1802/22, 10100 Praha |
Jednatel | Jacky Gervis |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1996 do 4.11.1997 |
Adresa | Narcisova , Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 62969072 |
---|---|
Jméno: | FM ČESKÁ, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 4. 1996 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Špejcharu 351, Tuchoměřice 25267 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Alexandre Amine Soufiani |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Christophe Guy Paul Ménivard |
IČO: | 62969072 |
---|---|
Firma: | FM ČESKÁ, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Tuchoměřice |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 4. 1996 |
Sídlo: | U Špejcharu 351, Tuchoměřice 25267 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |