FlyCamEye, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FlyCamEye, s.r.o. (29359465) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dvořákova 1140, 69801 Veselí nad Moravou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 2012 FlyCamEye, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FlyCamEye, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FlyCamEye, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 6. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 75166 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29359465 | |
Jméno: | FlyCamEye, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.6.2012 |
Zapsána dne: | 14.6.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.6.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dvořákova 1140, Veselí nad Moravou 69801, Česká republika | 4.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 14.6.2012 |
Jednatel | PhDr. Ing. Pavel Slováček MBA |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 |
Adresa | Dvořákova 1327, 69801 Veselí nad Moravou |
Jednatel | Ing. Jiří Kuruc |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2021 |
Adresa | 381, 69667 Radějov |
Jednatel | Ing. Jiří Kuruc |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 8.10.2021 |
Adresa | 125, 69667 Radějov |
Jednatel | Ing. Bc. Pavel Slováček MBA |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 26.9.2019 |
Adresa | Dvořákova 1327, 69801 Veselí nad Moravou |
Jednatel | Ing. Jiří Kuruc |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | 125, 69667 Radějov |
Jednatel | Ing. Bc. Pavel Slováček MBA |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | Dvořákova 1327, 69801 Veselí nad Moravou |
IČO: | 29359465 |
---|---|
Firma: | FlyCamEye, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Veselí nad Moravou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 6. 2012 |
Sídlo: | Dvořákova 1140, Veselí nad Moravou 69801 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Činnosti reklamních agentur |
Fotografické činnosti |