FLUMINE ENERGY s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FLUMINE ENERGY s.r.o. (26181568) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Opletalova 1015/55, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2000 a je stále aktivní. FLUMINE ENERGY s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FLUMINE ENERGY s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FLUMINE ENERGY s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 6. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 77592 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26181568 | |
Jméno: | REZIDENCE LUNDBORG, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.6.2000 |
Zapsána dne: | 7.6.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.6.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Opletalova 1015/55, Praha 11000, Česká republika | 27.10.2017 |
---|---|---|
Adresa: | U lužického semináře 77/3, Praha 11800, Česká republika | 3.2.2014 - 27.10.2017 |
Adresa: | U Lužického semináře 3, Praha 1 11000, Česká republika | 7.6.2000 - 3.2.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých Výroba, obchod a služby jinde nezařazené Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Distribuce elektřiny | 4.1.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 4.10.2021 - 4.1.2022 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 27.1.2016 - 27.10.2017 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.1.2016 - 4.10.2021 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.6.2000 - 27.1.2016 |
ubytovací služby | 7.6.2000 - 27.1.2016 |
pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb jiných než základních | 7.6.2000 - 27.1.2016 |
hostinská činnost | 7.6.2000 - 27.10.2017 |
Jednatel | Ing. Pavel Langr |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2021 |
Adresa | Vlastina 850/36, 16100 Praha |
jednatel | Petr Vosmík |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2017 do 4.10.2021 |
Adresa | Plickova 551/25, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Jan Kolací |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 27.10.2017 |
Adresa | Arbesova 776, 25101 Říčany |
jednatel | Ing. Jan Kolací |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2015 do 27.10.2017 |
Adresa | Arbesova 776, 25101 Říčany |
jednatel | Jitka Lundborgová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 4.2.2015 |
Adresa | Stroupežnického 706/12, Praha 5 |
jednatel | Hakan Lundborg |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 1.11.2014 |
Adresa | U Lužického semináře 3, Praha 1 |
jednatel | Hakan Lundborg |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2001 do 28.12.2001 |
Adresa | U Lužického semináře 3, Praha 1 |
jednatel | Jitka Lundborgová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2000 do 23.5.2001 |
Adresa | Stroupežnického 706/12, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 26181568 |
---|---|
Jméno: | FLUMINE ENERGY s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 6. 2000 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Opletalova 1015/55, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 11. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2014 |
Zánik oprávnění | 11. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Vosmík |
---|
IČO: | 26181568 |
---|---|
Firma: | FLUMINE ENERGY s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 6. 2000 |
Sídlo: | Opletalova 1015/55, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Obchod s elektřinou |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |