FLOREST s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FLOREST s.r.o. (27877469) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 122, 28907 Opolany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2007 a je stále aktivní. FLOREST s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FLOREST s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FLOREST s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 123549 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27877469 | |
Jméno: | FLOREST s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.3.2007 |
Zapsána dne: | 26.3.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 122, Opolany 28907, Česká republika | 24.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Dlouhá 200, Poděbrady 29001, Česká republika | 26.8.2014 - 24.11.2015 |
Adresa: | Korunní 1151/67, Praha 3 13000, Česká republika | 26.3.2007 - 26.8.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů | 26.3.2007 |
přípravné práce pro stavby | 26.3.2007 |
specializované stavební činnosti | 26.3.2007 |
balicí činnosti | 26.3.2007 |
správa a údržba nemovitostí | 26.3.2007 |
jednatel | Sergej Ščerbaťuk |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | 122, 28907 Opolany |
jednatel | Diana Dorogan |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 |
Adresa | 122, 28907 Opolany |
jednatel | Diana Dorogan |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2018 do 20.12.2018 |
Adresa | 68, 28907 Opolany |
jednatel | Diana Dorogan |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 15.12.2018 |
Adresa | 122, 28907 Opolany |
jednatel | Sergej Ščerbaťuk |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 do 6.1.2017 |
Adresa | 68, 28907 Opolany |
jednatel | Sergej Şcerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2016 do 3.1.2017 |
Adresa | 68, 28907 Opolany |
jednatel | Sergej Şcerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2016 do 3.1.2017 |
Adresa | 68, 28907 Opolany |
jednatel | Serghei Scerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 15.12.2016 |
Adresa | 68, 28907 Opolany |
jednatel | Serghei Scerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 15.12.2016 |
Adresa | 68, 28907 Opolany |
jednatel | Serghei Scerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 17.10.2016 |
Adresa | 68, 28907 Opolany |
jednatel | Serghei Scerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 17.10.2016 |
Adresa | 68, 28907 Opolany |
jednatel | Serghei Scerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 11.8.2016 |
Adresa | 122, 28907 Opolany |
jednatel | Serghei Scerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 11.8.2016 |
Adresa | 122, 28907 Opolany |
jednatel | Serghei Scerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2008 do 24.11.2015 |
Adresa | Dlouhá 200, 29001 Poděbrady |
jednatel | Diana Dorogan |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2008 do 24.11.2015 |
Adresa | Dlouhá 200, 29001 Poděbrady |
jednatel | Diana Dorogan |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2007 do 23.12.2008 |
Adresa | Pietrarilor 14/2, Chisinau |
jednatel | Serghei Scerbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2007 do 23.12.2008 |
Adresa | Albisoara 82/3, Chisinau |
jednatel | Serghei Sverbatiuc |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2007 do 22.11.2007 |
Adresa | Albisoara 82/3, Chisinau |
IČO (identifikační číslo): | 27877469 |
---|---|
Jméno: | FLOREST s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 3. 2007 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 122, Opolany 28907 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Diana Dorogan |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Sergej Ščerbaťuk |
IČO: | 27877469 |
---|---|
Firma: | FLOREST s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Opolany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 3. 2007 |
Sídlo: | 122, Opolany 28907 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků |
Demolice a příprava staveniště |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Balicí činnosti |