FLEXICON s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FLEXICON s.r.o. (63145499) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žitná 1575/49, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 1995 a je stále aktivní. FLEXICON s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o FLEXICON s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FLEXICON s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 6. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9150 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63145499 | |
Jméno: | FLEXICON s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.6.1995 |
Zapsána dne: | 12.6.1995 |
Základní kapitál | 125 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žitná 1575/49, Praha 11000, Česká republika | 14.12.2005 |
---|---|---|
Adresa: | K Zámku 11, Libčeves 43926, Česká republika | 14.3.2001 - 14.12.2005 |
Adresa: | Husova 512/3, Horní Jiřetín 43543, Česká republika | 12.6.1995 - 14.3.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování prací a služeb v režimu živností volných | 12.6.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) | 12.6.1995 |
opravy motorových vozidel | 12.6.1995 |
půjčovna automobilů | 12.6.1995 |
Jednatel | Renáta Milsimerová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Ringhofferova 1, 25169 Velké Popovice |
Jednatel | Renáta Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 do 22.2.2024 |
Adresa | Ringhofferova 1, 25169 Velké Popovice |
Jednatel | Renáta Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 28.5.2020 |
Adresa | Komenského 254, 25169 Velké Popovice |
Jednatel | Renáta Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2006 do 13.6.2017 |
Adresa | Komenského 254, 25169 Velké Popovice |
Jednatel | Renáta Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2005 do 20.5.2006 |
Adresa | U zámečku 346, 25169 Velké Popovice |
Jednatel | Vladimír Jošek |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1997 do 14.12.2005 |
Adresa | , Hořenec 11 |
Jednatel | Branko Glavica |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.1995 do 13.8.1997 |
Adresa | Husova 512/3, 43543 Horní Jiřetín |
Jednatel | Roman Pětioký |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.1995 do 13.8.1997 |
Adresa | K.Marxe , Most |
IČO (identifikační číslo): | 63145499 |
---|---|
Jméno: | FLEXICON s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 6. 1995 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Žitná 1575/49, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Renáta Milsimerová |
---|
IČO: | 63145499 |
---|---|
Firma: | FLEXICON s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 6. 1995 |
Sídlo: | Žitná 1575/49, Praha 11000 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |