Flavic Partners a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Flavic Partners a.s., v likvidaci (24190756) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 2011 a je stále aktivní. Flavic Partners a.s., v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Flavic Partners a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Flavic Partners a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 12. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 17721 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24190756 | |
Jméno: | Flavic Partners a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 9.12.2011 |
Zapsána dne: | 9.12.2011 | |
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 14.12.2023 o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. Společnost vstoupila do likvidace dne 1.1.2024. | 1.1.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 24.7.2014 - 10.8.2022 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 24.7.2014 - 10.8.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.7.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.3.2013 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 9.12.2011 - 22.3.2013 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 11.12.2013 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 9.12.2011 - 11.12.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 1.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika | 5.10.2015 - 1.8.2017 |
Adresa: | Moravská 1687/34, Praha 12000, Česká republika | 9.12.2011 - 5.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v následujících oborech činnosti: - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - Pronájem a půjčování věcí movitých, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - Poskytování technických služeb, - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. | 10.8.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 24.7.2014 - 10.8.2022 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 9.12.2011 - 24.7.2014 |
člen správní rady | Lenka Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2024 |
Adresa | 28, 28934 Rožďalovice |
Člen správní rady | Mgr. Lena Fryčová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2024 do 14.8.2024 |
Adresa | Pod Parkem 1356, 54301 Vrchlabí |
Člen správní rady | Vladimír Pršala |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2022 do 31.12.2023 |
Adresa | Rybná 716/24, 11000 Praha |
Člen představenstva | Vladimír Pršala |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 10.8.2022 |
Adresa | Rybná 716/24, 11000 Praha |
Člen představenstva | Martin Sušil |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 10.11.2016 |
Adresa | Hlavní 2737/116, 14100 Praha |
Člen statutárního orgánu | Zuzana Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 24.7.2014 |
Adresa | Španielova 1289/10, 16300 Praha |
člen představenstva | Mgr. Klára Karásková |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | 341, 69664 Kněždub |
IČO (identifikační číslo): | 24190756 |
---|---|
Jméno: | Flavic Partners a.s., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 9. 12. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 6. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Lenka Hrdličková |
---|
IČO: | 24190756 |
---|---|
Firma: | Flavic Partners a.s., v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 12. 2011 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |