FLAP spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FLAP spol. s r. o. (44018380) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Sboru 172, 68801 Uherský Brod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 1991 a je stále aktivní. FLAP spol. s r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FLAP spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FLAP spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3817 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44018380 | |
Jméno: | FLAP spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.12.1991 |
Zapsána dne: | 11.12.1991 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným uzavřenou dne 2.12.1991. | 11.12.1991 | |
Kmenové jmění společnosti činí 113.400,-- Kčs. | 11.12.1991 - 29.11.1994 | |
Výše vkladů společníků činí: Ing. Lubor Mikláš ...............20.000,-- Kčs Ing. František Pochylý ..........44.000,-- Kčs Pavel Škrabal ...................49.400,-- Kčs | 11.12.1991 - 29.11.1994 | |
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda, Ing. Lubor Mikláš, nebo jednatel, Ing. František Pochylý. | 11.12.1991 - 29.11.1994 |
Základní kapitál | 134 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.11.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Sboru 172, Uherský Brod 68801, Česká republika | 8.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Pecháčkova 242, Uherský Brod 68801, Česká republika | 4.7.1995 - 8.9.2020 |
Adresa: | Hradišťská 214, Uherský Brod 68801, Česká republika | 29.11.1994 - 4.7.1995 |
Adresa: | Mariánské nám. 12, Uherský Brod , Česká republika | 11.12.1991 - 29.11.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 16.3.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.3.2015 |
kopírovací práce | 10.2.2004 - 16.3.2015 |
poskytování software | 17.4.1996 - 16.3.2015 |
obchodní činnost | 4.7.1995 - 16.3.2015 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 29.11.1994 - 16.3.2015 |
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky | 29.11.1994 - 16.3.2015 |
vývoj, výroba, prodej a servis elektronických, elektromechanických a mechanických výrobků obchodní činnost včetně zahraničního obchodu v rozsahu podle platných předpisů služby občanům a organizacím spočívající v obchodních, zprostředkovatelských a jiných službách podle platných předpisů | 11.12.1991 - 29.11.1994 |
jednatel | Ing. Pavel Škrábal |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2020 |
Adresa | U Sboru 172, 68801 Uherský Brod |
jednatel | Anna Škrábalová |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2020 |
Adresa | Revoluční 1811, 68801 Uherský Brod |
jednatel | Ing. Pavel Škrábal |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2019 do 8.9.2020 |
Adresa | Pecháčkova 242, 68801 Uherský Brod |
jednatel | Ing. Lubor Mikláš |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2019 do 27.7.2019 |
Adresa | Pecháčkova 242, 68801 Uherský Brod |
jednatel | Ing. Lubor Mikláš |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2004 do 27.5.2019 |
Adresa | Pecháčkova 242, 68801 Uherský Brod |
jednatel | Ing. František Pochylý |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.1994 do 10.2.2004 |
Adresa | 213, 68733 Hradčovice |
jednatel | Ing. Lubor Mikláš |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.1994 do 10.2.2004 |
Adresa | 155, 68767 Březová |
jednatel | Anna Škrábalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2004 do 10.2.2004 |
Adresa | Revoluční 1811, 68801 Uherský Brod |
jednatel společnosti | Ing. František Pochylý |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.1991 do 29.11.1994 |
Adresa | 213, Hradčovice |
předseda společnosti | Ing. Lubor Mikláš |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.1991 do 29.11.1994 |
Adresa | 155, Březová |
společník | Pavel Škrábal |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.1991 do 29.11.1994 |
Adresa | 1811, Uherský Brod |
IČO (identifikační číslo): | 44018380 |
---|---|
Jméno: | FLAP spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U Sboru 172, Uherský Brod 68801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 24. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 16. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Pavel Škrábal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Anna Škrábalová |
IČO: | 44018380 |
---|---|
Firma: | FLAP spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Uherský Brod |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 12. 1991 |
Sídlo: | U Sboru 172, Uherský Brod 68801 |
---|
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Opravy počítačů a periferních zařízení |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |