Flamtera s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Flamtera s.r.o. v likvidaci (04976631) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chudenická 1059/30, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2016 a je stále aktivní. Flamtera s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Flamtera s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Flamtera s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 4. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 256520 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04976631 | |
Jméno: | Flamtera s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.4.2016 |
Zapsána dne: | 8.4.2016 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 1226/2023-3 ze dne 3.5.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 31.5.2023. | 19.6.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chudenická 1059/30, Praha 10200, Česká republika | 16.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Senovážné náměstí 1464/6, Praha 11000, Česká republika | 25.1.2017 - 16.8.2017 |
Adresa: | Novákových 970/41, Praha 18000, Česká republika | 8.4.2016 - 25.1.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pekařství, cukrářství | 11.11.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 notářského zákona | 8.4.2016 |
jednatel | Daniel Svojtka |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2020 |
Adresa | Cihlářská 731/12, 19000 Praha |
jednatel | Emil Mammadov |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 do 17.3.2020 |
Adresa | A.Abbasov 16 , Baku |
IČO (identifikační číslo): | 04976631 |
---|---|
Jméno: | Flamtera s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 4. 2016 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Chudenická 1059/30, Praha 10200 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Daniel Svojtka |
---|
IČO: | 04976631 |
---|---|
Firma: | Flamtera s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 4. 2016 |
Sídlo: | Chudenická 1059/30, Praha 10200 |
---|
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Fotografické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Činnosti cestovních agentur |
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny |
Ostatní vzdělávání |
Sportovní činnosti |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |