FK Vysoká - Pitárné, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FK Vysoká - Pitárné, z.s. (45234752) je Spolek. Sídlí na adrese 37, 79399 Vysoká. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 FK Vysoká - Pitárné, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FK Vysoká - Pitárné, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FK Vysoká - Pitárné, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12423 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45234752 | |
Jméno: | FK Vysoká - Pitárné, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 37, Vysoká 79399, Česká republika | 17.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 12, Vysoká 79399, Česká republika | 1.1.2014 - 17.2.2016 |
místopředseda | Jiří Nemergut |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 |
Adresa | Karla Pokorného 1295/21, 70800 Ostrava |
předseda | Jozef Murín |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 |
Adresa | 11, 79399 Dívčí Hrad |
předseda | Jiří Havlas |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2018 |
Adresa | SPC H 438/47, 79401 Krnov |
místopředseda | Jiří Nemergut |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2018 |
Adresa | Karla Pokorného 1295/21, 70800 Ostrava |
předseda | Jozef Murín |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 6.4.2018 |
Adresa | 11, 79399 Dívčí Hrad |
místopředseda | Jiří Nemergut |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 6.4.2018 |
Adresa | Karla Pokorného 1295/21, 70800 Ostrava |
IČO: | 45234752 |
---|---|
Firma: | FK Vysoká - Pitárné, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Vysoká |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 12. 1992 |
Sídlo: | 37, Vysoká 79399 |
---|
Provozování sportovních zařízení |