FK SDH Vráž z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FK SDH Vráž z.s. (26524465) je Spolek. Sídlí na adrese 43, 39832 Vráž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 FK SDH Vráž z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FK SDH Vráž z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FK SDH Vráž z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3184 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26524465 | |
Jméno: | FK SDH Vráž z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 43, Vráž 39832, Česká republika | 14.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 57, Vráž 39832, Česká republika | 1.1.2014 - 14.4.2016 |
předseda spolku | Stanislav Grech |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | 51, 39832 Vráž |
pokladník | Jaroslav Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | Hradišťská 2417, 39701 Písek |
předseda spolku | Jiří Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2024 do 3.4.2024 |
Adresa | 43, 39832 Vráž |
pokladník | Jaroslav Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2024 do 3.4.2024 |
Adresa | Hradišťská 2417, 39701 Písek |
pokladník - statutární zástupce | Jaroslav Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 6.2.2024 |
Adresa | Hradišťská 2417, 39701 Písek |
předseda spolku | Jiří Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 6.2.2024 |
Adresa | 43, 39832 Vráž |
IČO: | 26524465 |
---|---|
Firma: | FK SDH Vráž z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Vráž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 2. 2001 |
Sídlo: | 43, Vráž 39832 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |