Fizalis s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fizalis s.r.o. (24264601) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 270, 38279 Frymburk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 2012 a je stále aktivní. Fizalis s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Fizalis s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fizalis s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 2. 10. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22531 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24264601 | |
Jméno: | Fizalis s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.10.2012 |
Zapsána dne: | 2.10.2012 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 25.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 25.7.2014 - 12.12.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.10.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 270, Frymburk 38279, Česká republika | 27.2.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Křižíkova 180/28, Praha 8 18600, Česká republika | 2.10.2012 - 27.2.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.10.2012 |
jednatel | Roman Komkov |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2022 |
Adresa | Laubova 1626/3, 13000 Praha |
jednatel | Andrey Shulenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2012 |
Adresa | 3-ja Prjadilnaja 8/15, 105037 Moskva |
jednatel | Olga Shulenko |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2014 |
Adresa | Startovaja 11/281, PSČ 129336 , Moskva |
jednatel | Roman Komkov |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2013 do 12.12.2022 |
Adresa | Startovaja 31/52, 129336 Moskva |
jednatel | Olga Shulenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2012 do 27.2.2014 |
Adresa | Startovaja 31/52, PSČ 129336 , Moskva |
jednatel | Olga Shulenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2012 do 27.2.2014 |
Adresa | Startovaja 31/52, PSČ 129336 , Moskva |
jednatel | Adrey Shulenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2012 do 2.10.2012 |
Adresa | 3-ja Prjadilnaja 8/15, PSČ 105037 , Moskva |
IČO (identifikační číslo): | 24264601 |
---|---|
Jméno: | Fizalis s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 10. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 270, Frymburk 38279 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Olga Shulenko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Roman Komkov |
Člen statutárního orgánu: | Andrey Shulenko |
IČO: | 24264601 |
---|---|
Firma: | Fizalis s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Frymburk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 2. 10. 2012 |
Sídlo: | 270, Frymburk 38279 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ubytování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |