FITMARKT s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FITMARKT s. r. o. (05123691) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykova 381/387, 40010 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 5. 2016 a je stále aktivní. FITMARKT s. r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FITMARKT s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FITMARKT s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 30. 5. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37624 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05123691 | |
Jméno: | FITMARKT s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.5.2016 |
Zapsána dne: | 30.5.2016 |
Základní kapitál | 2 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 381/387, Ústí nad Labem 40010, Česká republika | 4.1.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Podmokelská 3/28, Ústí nad Labem 40007, Česká republika | 28.3.2019 - 4.1.2024 |
Adresa: | Špitálské náměstí 3517/1a, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 24.8.2017 - 28.3.2019 |
Adresa: | U Cukrovaru 509/4, Ústí nad Labem 40007, Česká republika | 30.5.2016 - 24.8.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.5.2016 |
Jednatel | Zdeněk Krejča |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2022 |
Adresa | Kamenný Vrch 5268, 43004 Chomutov |
Jednatel | Zdeněk Krejča |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2019 do 23.3.2022 |
Adresa | Josefa Šafaříka 1565/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Romana Bičáková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 do 18.2.2021 |
Adresa | Zvonková 2785/14, 40011 Ústí nad Labem |
Jednatel | Zdeněk Krejča |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2019 do 13.11.2019 |
Adresa | 183, 43601 Český Jiřetín |
Jednatel | Romana Bičáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2019 do 18.10.2019 |
Adresa | 183, 43601 Český Jiřetín |
Jednatel | Romana Bičáková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2016 do 11.1.2019 |
Adresa | Ježkova 3229/20, 40011 Ústí nad Labem |
Jednatel | Zdeněk Krejča |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2016 do 11.1.2019 |
Adresa | Větrná 2724/24, 40011 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 05123691 |
---|---|
Jméno: | FITMARKT s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 5. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Podmokelská 3/28, Ústí nad Labem 40007 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Krejča |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Romana Bičáková |
IČO: | 05123691 |
---|---|
Firma: | FITMARKT s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 5. 2016 |
Sídlo: | Masarykova 381/387, Ústí nad Labem 40010 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Rozmnožování nahraných nosičů |
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |