FITAZ spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FITAZ spol. s r.o. (45310815) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pancířova 1154/9, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 1992 FITAZ spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o FITAZ spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FITAZ spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8672 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45310815 | |
Jméno: | FITAZ spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.4.1992 |
Zapsána dne: | 7.4.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 30.1.1992 | 7.4.1992 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.6.2007 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.4.1992 - 13.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pancířova 1154/9, Praha 14300, Česká republika | 17.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pancířova 9 , Praha 4 - Modřany 14300, Česká republika | 7.4.1992 - 17.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.10.2014 |
provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování | 30.1.2002 |
činnost technických poradců v oblasti ve stavebnictví | 30.1.2002 - 10.10.2014 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 30.1.2002 - 10.10.2014 |
realitní činnost | 30.1.2002 - 10.10.2014 |
správa a údržba nemovitostí | 30.1.2002 - 10.10.2014 |
provádění průmyslových staveb, provádění bytových a o občanských staveb | 7.4.1992 - 30.1.2002 |
Jednatel | Jan Hodr |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2016 |
Adresa | Pancířova 1154/9, 14300 Praha |
Jednatel | Jiří Krafta |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2016 |
Adresa | Polní 717, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jednatel | ing. Zdeněk Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2016 |
Adresa | K Zeleným domkům 633/36, 14800 Praha |
Jednatel | Jan Hodr |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2007 do 17.9.2016 |
Adresa | Pancířova 9 , 14300 raha 4 - Modřany |
Jednatel | ing. Zdeněk Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2007 do 17.9.2016 |
Adresa | K Zeleným domkům 633/36 , 14800 Praha 4 - Kunratice |
Jednatel | Jiří Krafta |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2014 do 17.9.2016 |
Adresa | Polní 717, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jednatel | Jiří Krafta |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2007 do 10.10.2014 |
Adresa | Luční 474, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jednatel | ing. Zdeněk Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1992 do 13.6.2007 |
Adresa | K Zeleným domkům 633/36 , 14800 Praha 4 - Kunratice |
Jednatel | Jan Hodr |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1992 do 13.6.2007 |
Adresa | Pancířova 9 , 14300 raha 4 - Modřany |
Jednatel | Jiří Krafta |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1999 do 13.6.2007 |
Adresa | Luční 474, 25246 Vrané nad Vltavou |
IČO: | 45310815 |
---|---|
Firma: | FITAZ spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 4. 1992 |
Sídlo: | Pancířova 1154/9, Praha 14300 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |