Fit klub Přerov, v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fit klub Přerov, v.o.s. v likvidaci (26854180) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Trávník 322/29, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2005 a již ukončila svou činnost. Fit klub Přerov, v.o.s. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Fit klub Přerov, v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fit klub Přerov, v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 3. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1478 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26854180 | |
Jméno: | Fit klub Přerov, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 8.3.2005 |
Zapsána dne: | 8.3.2005 | |
Dohodou společníků o zrušení společnosti s likvidací ze dne 14.09.2022, sepsanou ve formě notářského zápisu byla společnost zrušena s likvidací ke dni 14.09.2022 a byl jmenován likvidátor. Likvidátor společnosti Fit klub Přerov, v.o.s. v likvidaci tímto v yzývá věřitele společnosti, aby přihlásili své pohledávky, které mají za společností Fit klub Přerov, v.o.s. v likvidaci, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne následujícího po dni 2. zveřejnění této výzvy. | 14.9.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Trávník 322/29, Přerov 75002, Česká republika | 8.3.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 8.3.2005 |
provozování solárií | 8.3.2005 |
hostinská činnost | 8.3.2005 |
Martin Rytíř | |
Ve funkci | od 5.8.2015 |
Adresa | Seifertova 398/8, 75002 Přerov |
Roman Štrbík | |
Ve funkci | od 16.9.2022 |
Adresa | Želatovská 2609/3, 75002 Přerov |
Roman Štrbík | |
Ve funkci | od 8.3.2005 do 16.9.2022 |
Adresa | Želatovská 2609/3, Přerov I |
Martin Rytíř | |
Ve funkci | od 8.3.2005 do 5.8.2015 |
Adresa | Seifertova 398/8, Přerov I |
IČO (identifikační číslo): | 26854180 |
---|---|
Jméno: | Fit klub Přerov, v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 8. 3. 2005 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2005 |
Přerušeno od | 9. 11. 2009 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2005 |
Zánik oprávnění | 9. 11. 2009 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2005 |
Zánik oprávnění | 18. 6. 2007 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Rytíř |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Roman Štrbík |
IČO: | 26854180 |
---|---|
Firma: | Fit klub Přerov, v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 3. 2005 |
Sídlo: | Trávník 322/29, Přerov 75002 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Provozování sportovních zařízení |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |