FISTARUS, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FISTARUS, s.r.o. v likvidaci (05060745) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 2016 a je stále aktivní. FISTARUS, s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FISTARUS, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FISTARUS, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 5. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 257702 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05060745 | |
Jméno: | FISTARUS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.5.2016 |
Zapsána dne: | 5.5.2016 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70 Cm 639/2024-5 ze dne 29.4.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.6.2024. | 10.9.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika | 5.5.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pekařství, cukrářství | 30.1.2017 |
Hostinská činnost | 23.1.2017 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.1.2017 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 5.5.2016 |
jednatel | Milan Kočiš |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2017 |
Adresa | Vintířovská 300, 35735 Chodov |
jednatel | Luboš Orlich |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2017 do 13.3.2017 |
Adresa | Nejdecká 1197, 35735 Chodov |
jednatel | Ing. arch. Antonín Jurica |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 23.1.2017 |
Adresa | 176, 36262 Boží Dar |
jednatel | Václav Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2016 do 20.7.2016 |
Adresa | Kryblická 363, 54101 Trutnov |
IČO (identifikační číslo): | 05060745 |
---|---|
Jméno: | FISTARUS, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 5. 2016 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 1. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 1. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 1. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Kočiš |
---|
IČO: | 05060745 |
---|---|
Firma: | FISTARUS, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 5. 2016 |
Sídlo: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000 |
---|
Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků |
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
Výroba ostatních potravinářských výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |