Fisher Scientific, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fisher Scientific, spol. s r.o. (45539928) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Holandská 584, 53301 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 1992 a je stále aktivní. Fisher Scientific, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Fisher Scientific, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fisher Scientific, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 21. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1920 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45539928 | |
Jméno: | Fisher Scientific, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.4.1992 |
Zapsána dne: | 21.4.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.6.2014 | |
Způsob zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 9. 4. 1992 dle zák. č. 513/91 Sb. | 21.4.1992 |
Základní kapitál | 122 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.7.1996 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.4.1992 - 16.7.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holandská 584, Pardubice 53301, Česká republika | 1.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Průmyslová 387, Pardubice 53003, Česká republika | 1.7.2022 - 1.6.2023 |
Adresa: | Kosmonautů 324, Pardubice 53009, Česká republika | 20.4.2016 - 1.7.2022 |
Adresa: | Kosmonautů 324, Pardubice , Česká republika | 16.7.1996 - 20.4.2016 |
Adresa: | Dr. Krpaty 1627, Pardubice , Česká republika | 5.6.1995 - 16.7.1996 |
Adresa: | , Pardubice , Česká republika | 21.4.1992 - 5.6.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.8.2013 |
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 6.8.2013 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 6.8.2013 |
Specializovaný maloobchod | 30.8.2003 - 6.8.2013 |
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 26.11.2002 - 6.8.2013 |
Zastupování v celním řízení | 26.11.2002 - 6.8.2013 |
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí | 19.7.2000 - 26.11.2002 |
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující | 19.7.2000 - 6.8.2013 |
Prodej jedů, žíravin a pesticidů | 13.1.1998 - 19.7.2000 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.4.1992 - 30.8.2003 |
Zprostředkovatelská činnost v obchodě | 21.4.1992 - 6.8.2013 |
jednatel | Ing. Jiří Koleček |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2016 |
Adresa | Na Biřičce 1269/1, 50008 Hradec Králové |
Jednatel | Richard Spoor |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2021 |
Adresa | Harston House, Main Street , Harston, Grantham |
jednatel | Petrus Thomas Adrianus Van Der Zande |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2013 |
Adresa | Nieuwe Molenweg 53 , 4661 Halsteren |
Jednatel | Stéphane Bouchard |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2021 |
Adresa | 4a Rue Simonis , 67100 Strasbourg |
jednatel | Ralf Oliver Schlegel |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2013 do 8.10.2021 |
Adresa | Rockwinkeler Heerstrasse 114 , 28355 Bremen |
Jednatel | Monica Del Carmen Manotas Urueta |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2019 do 4.9.2021 |
Adresa | 12 A Quai Kléber , 67000 Strasbourg |
Jednatel | Monica Del Carmen Manotas Urueta |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2018 do 12.3.2019 |
Adresa | 12 A Quai Kléber , 67000 Strasbourg |
jednatel | Pierre-Francois Block |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2014 do 19.9.2018 |
Adresa | 2 Chemin de la For t , 67150 Hindisheim |
jednatel | Pierre-Francois Block |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2014 do 19.9.2018 |
Adresa | 2 Chemin de la For t , 67150 Hindisheim |
jednatel | Ing. Jiří Koleček |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 16.12.2016 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1428/11, 50012 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Jiří Koleček |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 16.12.2016 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1428/11, 50012 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Jiří Koleček |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2012 do 27.11.2015 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1428/11, 50012 Hradec Králové |
jednatel | Dr. Wulf Karl Fischer-Knuppertz |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2012 do 17.5.2013 |
Adresa | Werderstrasse 44, 68165 Mannheim |
jednatel | Klaus Martin Ferber |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2011 do 4.9.2012 |
Adresa | Masthoffstrasse 13, 46459 Rees |
jednatel | Klaus Martin Forber |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2006 do 2.4.2011 |
Adresa | Masthoffstrasse 13, 46459 Rees |
Společník - jednatel | Ing. Leo Žák |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.1998 do 22.3.2011 |
Adresa | Palackého 579, 53000 Pardubice |
Společník - jednatel | Ing. Stanislav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.1992 do 20.10.2006 |
Adresa | ul. dr. Krpaty 1627, 53000 Pardubice |
Společník - jednatel | Ing. Leo Žák |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.1992 do 13.1.1998 |
Adresa | Palackého 579, 53000 Pardubice |
Jednatel | Milan Mráz |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.1996 do 13.1.1998 |
Adresa | Zdíkovská 64, 15000 Praha 5 |
Společník - jednatel | Milan Mráz |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1996 do 29.8.1996 |
Adresa | Zdíkovská 64, 15000 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 45539928 |
---|---|
Jméno: | Fisher Scientific, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 4. 1992 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 1. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 1. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 9. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 9. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 14. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 31. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 12. 11. 1999 |
Člen statutárního orgánu: | Ralf Oliver Schlegel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Koleček |
Člen statutárního orgánu: | Petrus Thomas Adrianus V Zande |
Člen statutárního orgánu: | Pierre - Francois Block |
IČO: | 45539928 |
---|---|
Firma: | Fisher Scientific, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice IV |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 4. 1992 |
Sídlo: | Holandská 584, Pardubice 53301 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s chemickými výrobky |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Specializované návrhářské činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |