FIPOS K & M s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FIPOS K & M s.r.o. "^v likvidaci"^ (26066351) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Poděbradova 2952/62, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 2003 FIPOS K & M s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FIPOS K & M s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FIPOS K & M s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 9. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 39018 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26066351 | |
Jméno: | FIPOS K & M s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.9.2003 |
Zapsána dne: | 17.9.2003 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 36/2020-17, ze dne 12.6.2020, které nabylo právní moci dne 23.7.2020, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 21.8.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.5.2006 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 000 Kč | |
Platnost od - do | 17.9.2003 - 25.5.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Poděbradova 2952/2, Ostrava 70200, Česká republika | 23.2.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Jana Želivského 1922, Praha 3 13000, Česká republika | 5.8.2009 - 23.2.2012 |
Adresa: | Husova tř. 31/87, České Budějovice 37005, Česká republika | 25.5.2006 - 5.8.2009 |
Adresa: | Plzeňská 2311, České Budějovice 37004, Česká republika | 17.9.2003 - 25.5.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.8.2009 - 5.10.2020 |
Zprostředkování služeb | 17.9.2003 - 5.8.2009 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 17.9.2003 - 5.8.2009 |
jednatel | Karel Popek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2017 do 21.11.2019 |
Adresa | Poděbradova 2952/62, 70200 Ostrava |
jednatel | Karel Popek |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 20.10.2017 |
Adresa | Maroldova 2987/1, 70200 Ostrava |
jednatel | Karel Popek |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2012 do 29.10.2015 |
Adresa | Maroldova 2987/1, 70200 Ostrava |
jednatel | Miloslav Křesťan |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2004 do 23.2.2012 |
Adresa | Kpt.Jaroše 1026, 26601 Beroun |
jednatel | Stanislava Gurňáková |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 5.8.2009 |
Adresa | Wolkerova 1536, 73802 Frýdek-Místek |
Jednatel | Ing. Richard Kocman |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2003 do 27.10.2004 |
Adresa | 90, Vitín |
IČO: | 26066351 |
---|---|
Firma: | FIPOS K & M s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 9. 2003 |
Sídlo: | Poděbradova 2952/62, Ostrava 70200 |
---|
Poradenství v oblasti řízení |