FINROS, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FINROS, s.r.o. v likvidaci (25100696) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hrubínova 1846, 25601 Benešov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 1997 a již ukončila svou činnost. FINROS, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FINROS, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FINROS, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 49672 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25100696 | |
Jméno: | FINROS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.1.1997 |
Zapsána dne: | 20.1.1997 | |
Jediný společník společnosti FINROS, s.r.o., IČ 25100696 rozhodl o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.2.2023. | 1.2.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.1.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hrubínova 1846, Benešov 25601, Česká republika | 20.11.2002 |
---|---|---|
Adresa: | K nemocnici 400/2, Benešov 25601, Česká republika | 20.1.1997 - 20.11.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.8.2014 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 20.11.2002 - 15.8.2014 |
výchovná a vzdělávací činnost v rozsahu střední školy | 20.1.1997 - 20.11.2002 |
jednatel | Miloslav Stibůrek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2021 |
Adresa | Hrubínova 1846, 25601 Benešov |
jednatel | Miloslav Stibůrek |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2002 do 12.10.2021 |
Adresa | Hrubínova 1846, 25601 Benešov |
Jednatel | Mgr. Miluše Stibůrková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1997 do 20.11.2002 |
Adresa | Hrubínova 1846, 25601 Benešov |
IČO (identifikační číslo): | 25100696 |
---|---|
Jméno: | FINROS, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 1. 1997 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hrubínova 1846, Benešov 25601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 3. 7. 2002 |
Přerušeno od | 19. 4. 2010 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Stibůrek |
---|
IČO: | 25100696 |
---|---|
Firma: | FINROS, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Benešov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 1997 |
Sídlo: | Hrubínova 1846, Benešov 25601 |
---|
Poradenství v oblasti řízení |