FINKONT, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FINKONT, s.r.o. (25618920) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Slovenská 955/7, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 1997 a je stále aktivní. FINKONT, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FINKONT, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FINKONT, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 10. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 55298 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25618920 | |
Jméno: | FINKONT, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.10.1997 |
Zapsána dne: | 27.10.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.10.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slovenská 955/7, Praha 12000, Česká republika | 2.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Doubravčická 2202/4, Praha 10 10000, Česká republika | 13.9.2012 - 2.4.2013 |
Adresa: | Doubravčická 2200, Praha 10 10000, Česká republika | 27.10.1997 - 13.9.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.9.2012 |
poradenská činnost v oblasti obchodu a investic | 27.10.1997 - 13.9.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.10.1997 - 13.9.2012 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 27.10.1997 - 13.9.2012 |
jednatel | Miloš Kubík |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2013 do 6.12.2022 |
Adresa | 7, 25601 Struhařov |
jednatel | Ing Pavel Oberhofer |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2012 do 2.4.2013 |
Adresa | Doubravčická 2202/4, 10000 Praha 10 |
jednatel | Ing. Jana Oberhoferová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2012 do 2.4.2013 |
Adresa | Doubravčická 2202/4, 10000 Praha 10 |
jednatel | Ing Jiří Walter |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1997 do 13.9.2012 |
Adresa | Šárecká 11, 16000 Praha 6 |
jednatel | Ing Zdeněk Humhal |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1997 do 13.9.2012 |
Adresa | Doubravčická 2200, 10000 Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 25618920 |
---|---|
Jméno: | FINKONT, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 10. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Slovenská 955/7, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25618920 |
---|---|
Firma: | FINKONT, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 10. 1997 |
Sídlo: | Slovenská 955/7, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |