FINESTLAB spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FINESTLAB spol. s r.o. (64608093) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 8. pěšího pluku 85, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 12. 1995 FINESTLAB spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o FINESTLAB spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FINESTLAB spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 12. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14060 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64608093 | |
Jméno: | FINESTLAB spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.12.1995 |
Zapsána dne: | 5.12.1995 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.11.2014 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.12.1995 - 6.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 8.pěšího pluku 85, Frýdek - Místek 73802, Česká republika | 5.12.1995 - 4.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Nestátní zdravotnické zařízení - stomatologická laboratoř | 6.11.2014 |
nestátní zdravotnické zařízení - stomatologická laboratoř | 5.12.1995 - 6.11.2014 |
Jednatel | Mgr. Radim Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2020 |
Adresa | 596, 73914 Ostravice |
Jednatel | PharmDr. Petr Nalevajka |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2020 |
Adresa | Hraniční 273/10, 73601 Havířov |
Jednatel | Radka Klecká |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 27.2.2023 |
Adresa | Karla Hynka Máchy 1705, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | MUDr. Petr Pomichálek |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 2.1.2020 |
Adresa | 456, 73951 Dobrá |
Jednatel | MUDr. Jan Jendrejovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 2.1.2020 |
Adresa | Bezručova 440, 73801 Frýdek-Místek |
MUDr. Petr Pomichálek | |
Ve funkci | od 5.12.1995 do 6.11.2014 |
Adresa | 456, Dobrá |
jednatel | Radka Klecká |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2001 do 6.11.2014 |
Adresa | K.H.Máchy 1705, Frýdek - Místek |
jednatel | MUDr. Jan Jendrejovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2009 do 6.11.2014 |
Adresa | Bezručova 440, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | MUDr. Jan Jendrejovský |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2007 do 4.8.2009 |
Adresa | 72, 73904 Pražmo |
MUDr. Vojtěch Jendrejovský | |
Ve funkci | od 5.12.1995 do 9.10.2007 |
Adresa | J. Myslivečka 1881, Frýdek - Místek |
Radka Klecká | |
Ve funkci | od 5.12.1995 do 13.12.2001 |
Adresa | Frýdlantská 190, Frýdek - Místek |
IČO (identifikační číslo): | 64608093 |
---|---|
Jméno: | FINESTLAB spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jan Jendrejovský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Petr Pomichálek |
Člen statutárního orgánu: | Radka Klecká |
IČO: | 64608093 |
---|---|
Firma: | FINESTLAB spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 12. 1995 |
Sídlo: | 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. |