FINANC LEASING, a.s., "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FINANC LEASING, a.s., "^v likvidaci"^ (47677279) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Okružní 198, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 1994 a je stále aktivní. FINANC LEASING, a.s., "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o FINANC LEASING, a.s., "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FINANC LEASING, a.s., "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 860 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47677279 | |
Jméno: | FINANC LEASING, a.s., "v likvidaci" | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.7.1994 |
Zapsána dne: | 25.7.1994 | |
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 8.9.1998 se společnost FINANC LEASING, a.s. zrušuje a vstupuje do likvidace ke dni 8.9.1998. | 20.5.2015 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.7.1994 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 25.7.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okružní 198, Vsetín 75501, Česká republika | 20.5.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma činností uvedených v příloze č. 1, 2, 3 z.č. 455/1991 Sb. | 25.7.1994 |
realitní kancelář | 25.7.1994 |
zprostředkovatelské služby v rozsahu obchodu a služeb | 25.7.1994 |
člen představenstva | Zdeněk Hrňa |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1997 do 27.7.2004 |
Adresa | Jasenka 776, Vsetín |
člen představenstva | Ing. Petr Trchalík |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.1997 do 27.7.2004 |
Adresa | Dolní Jasenka 771, Vsetín |
člen představenstva | ing. René Kajaba |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1997 do 3.7.2002 |
Adresa | Rokytnice 88, Vsetín |
člen představenstva | JUDr. Dana Jančaříková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1994 do 7.5.1997 |
Adresa | Sychrov 100, Vsetín |
člen představenstva | Radana Kajabová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1994 do 9.1.1997 |
Adresa | Dukelská 1819, Vsetín |
člen představenstva | Ing. Jiří Pecina |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1994 do 9.1.1997 |
Adresa | Okružní 456, Vsetín |
IČO (identifikační číslo): | 47677279 |
---|---|
Jméno: | FINANC LEASING, a.s., "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 25. 7. 1994 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 47677279 |
---|---|
Firma: | FINANC LEASING, a.s., "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 7. 1994 |
Sídlo: | Okružní 198, Vsetín 75501 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |