FILLA, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FILLA, spol. s r.o. (45478805) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Brněnská 1243, 66501 Rosice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1992 a je stále aktivní. FILLA, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o FILLA, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FILLA, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5107 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45478805 | |
Jméno: | FILLA, spol. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.3.1992 |
Zapsána dne: | 18.3.1992 | |
Základní jmění: 100.000,-Kčs | 18.3.1992 - 1.2.1996 | |
Výše vkladů a rozsah jejich splacení: Petr Zbytek, Rosice u Brna,Sportovní 1119 peněžní vklad 25.000 Kčs, dne 2.3.1992 splaceno 12.500 Kčs Viktor Wutzel, Rosice u Brna, Kaštanova 1173 peněžní vklad 25.000 Kčs, dne 2.3.1992 splaceno 12.500 Kčs František Kašpařík, Rosice u Brna, Delnická 232 peněžní vklad 25.000 Kčs, dne 2.3.1992 splaceno 12.500 Kčs Petr Šutovský, Vyškov, ul. Osvobození 622 peněžní vklad 25.000 Kčs, dne 2.3.1992 splaceno 12.500 Kčs | 18.3.1992 - 1.2.1996 | |
Jednatel - ředitel je oprávněn jednat jménem společnosti a podepisovat se za ni tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis. | 18.3.1992 - 1.2.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.2.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brněnská 1243, Rosice 66501, Česká republika | 23.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | ul. 1 máje 9 , Rosice u Brna 66501, Česká republika | 18.3.1992 - 1.10.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 11.11.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.11.2015 |
obchodní činnost | 18.3.1992 - 11.11.2015 |
prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů | 18.3.1992 - 11.11.2015 |
hostinská činnost | 18.3.1992 - 11.11.2015 |
jednatel | Peter Šútovský |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Brněnská 1243, 66501 Rosice |
jednatel | Peter Šútovský |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2002 do 23.10.2015 |
Adresa | Wolkerova 70, 66501 Rosice |
jednatel | Petr Šútovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2002 do 9.11.2002 |
Adresa | Wolkerova 70, 66501 Rosice |
jednatel | Petr Šutovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.1996 do 1.10.2002 |
Adresa | ul. Osvobození 622, Vyškov |
jednatel-ředitel | Petr Šutovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1992 do 1.2.1996 |
Adresa | ul. Osvobození 622, Vyškov |
IČO (identifikační číslo): | 45478805 |
---|---|
Jméno: | FILLA, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 3. 1992 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Brněnská 1243, Rosice 66501 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 11. 2018 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Peter Šútovský |
---|
IČO: | 45478805 |
---|---|
Firma: | FILLA, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Rosice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 3. 1992 |
Sídlo: | Brněnská 1243, Rosice 66501 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |